2010年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:临2010-19
北京银行股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司2010年第一次临时股东大会(以下简称“本次大会”)于2010年8月26日在北京银行培训中心以现场会议形式召开。出席本次大会的股东和股东代理人 37 名(以下简称“全体股东”),代表有表决权股份数3,650,564,898 股,占总股本58.62%,符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。本次大会由公司董事会召集,闫冰竹董事长主持会议。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次大会,部分高级管理人员列席了会议。北京市天达律师事务所对本次大会进行了现场见证。
本次大会以记名投票的方式表决,经出席会议的股东或股东代理人所持有表决权的股份总额的二分之一以上赞成通过了以下普通决议:
一、《关于董事会换届的议案》。会议审议了《关于董事会换届的议案》,并对董事候选人进行逐个投票表决,选举出公司第四届董事会董事12名,具体名单如下:
董事8名:闫冰竹、严晓燕、张东宁、罗纳德、邢焕楼、任志强、张征宇、张杰
独立董事4名:吴晓球、李保仁、于宁、史建平
表决结果:
1、闫冰竹先生
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 3,650,564,898 | 3,650,564,898 | 0 | 0 | 100% |
2、严晓燕女士
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 3,650,564,898 | 3,650,564,898 | 0 | 0 | 100% |
3、张东宁先生
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 3,650,564,898 | 3,650,564,898 | 0 | 0 | 100% |
4、罗纳德先生
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 3,650,564,898 | 3,650,564,898 | 0 | 0 | 100% |
5、邢焕楼先生
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 3,650,564,898 | 3,650,564,898 | 0 | 0 | 100% |
6、任志强先生
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 3,650,564,898 | 3,650,564,898 | 0 | 0 | 100% |
7、张征宇先生
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 3,650,564,898 | 3,650,564,898 | 0 | 0 | 100% |
8、张杰先生
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 3,650,564,898 | 3,650,564,898 | 0 | 0 | 100% |
9、吴晓球先生
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 3,650,564,898 | 3,650,564,898 | 0 | 0 | 100% |
10、李保仁先生
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 3,650,564,898 | 3,650,564,898 | 0 | 0 | 100% |
11、于宁先生
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 3,650,564,898 | 3,650,564,898 | 0 | 0 | 100% |
12、史建平先生
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 3,650,564,898 | 3,650,564,898 | 0 | 0 | 100% |
二、《关于监事会换届的议案》。会议审议了《关于监事会换届的议案》,并对监事候选人进行逐个投票表决,选举出公司第四届监事会监事6名,具体名单如下:
监事4名:卢学勇、周一晨、何恒昌、刘振东
外部监事2名:郝如玉、刘红宇
表决结果:
1、卢学勇先生
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 3,650,564,898 | 3,650,564,898 | 0 | 0 | 100% |
2、周一晨先生
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 3,650,564,898 | 3,650,564,898 | 0 | 0 | 100% |
3、何恒昌先生
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 3,650,564,898 | 3,650,564,898 | 0 | 0 | 100% |
4、刘振东先生
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 3,650,564,898 | 3,650,564,898 | 0 | 0 | 100% |
5、郝如玉先生
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 3,650,564,898 | 3,650,564,898 | 0 | 0 | 100% |
6、刘红宇女士
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 3,650,564,898 | 3,650,564,898 | 0 | 0 | 100% |
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2010年8月27日
证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:临2010-20
北京银行股份有限公司关于
选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本行于近日接到北京银行工会委员会《关于选举职工代表出任第四届董事会董事的决议》,已依法选举张慧珍女士为本行第四届董事会职工代表董事。
简历如下:
张慧珍,女,1961年出生,市委党校在职研究生。现任北京银行首席风险官。之前,张慧珍女士于2007年12月至2010年5月任北京银行西安分行行长;1996年1月至2007年11月历任北京银行永安支行、官园支行、华安支行副行长、行长职务。2009年,张慧珍女士获得陕西省政府授予的“陕西省金融发展突出个人”称号;2010年,被北京市国资委评为“群众心目中的好党员”。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2010年8月27日
证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:临2010-21
北京银行股份有限公司关于
选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本行于近日接到北京银行工会委员会《关于选举职工代表出任第四届监事会监事的决议》,已依法选举产生本行第四届监事会职工代表监事3 名,名单如下:
史元、张建荣、邢滨。
简历如下:
史元,男,1949出生,工商管理硕士。现任北京银行监事长,中荷人寿保险有限公司董事长。之前,史元先生于2008年5月至今担任北京银行监事长,于2002年1月至2008年5月任北京银行副董事长,于1996年1月至2001年11月任北京银行副行长,于1991年6月至1995年12月任新华社澳门分社副部长,于1982年5月至1991年6月任北京市委组织部副处长、处长。
张建荣,女,1959年生,大学专科学历。现任北京银行纪检监察室主任。中国共产党第十六次全国代表大会代表,北京市西城区第十三届人民代表大会代表。之前,张女士于2006年7月至2008年12月 任本行审计部负责人;2005年3月至2006年7月 任本行审计部副总经理,2004年1月至2005年3月 任本行后督部总经理,2000年12月至2004年1月 任本行燕京支行行长,1996年1月至2000年12月任本行长安支行营业室主任、副行长,1994年5月至1995年12月任北京长安城市信用社营业室主任。
邢滨,女,1952年1月出生,大学本科学历,工程师。现任北京银行工会副主席。之前,邢滨女士于1991年6月至1995年12月任北京城市信用联社工会副主席,1986年1月至1991年6月任北京西苑饭店客房部党支部副书记。1969年3月至1985年12月,中国人民解放军总参三部六局二处的战士、参谋。
特此公告。
北京银行股份有限公司监事会
2010年8月27日