第二届董事会第十八次会议决议
证券代码:002555 证券简称:顺荣股份 公告编号:2013-002
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司(以下简称“公司)第二届董事会第十八次会议通知于2012年12月31日以书面形式发出,会议于2013年1月7日上午10:00在公司二期二楼会议室召开,本次会议应出席董事9人,实际出席9人,公司部分监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定,经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:
一、审议通过《关于聘任吴卫红女士为公司总经理的议案》
鉴于公司董事会于2012年12月31日收到公司原总经理方文荣先生书面辞呈,其因个人原因申请辞去总经理职务,自2013年1月1日起不再担任公司总经理,根据相关规定,其辞职报告自送达董事会生效。
根据公司董事会提名委员会建议、董事长提名,聘任吴卫红女士为公司总经理,任期至本届董事会期满,同时免去其担任的常务副总职务。吴卫红女士简历详见附件一。
表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。
二、审议通过《关于聘任齐继峰先生为公司常务副总经理的议案》
经公司董事会提名委员会建议,总经理提名,聘任齐继峰先生为公司常务副总经理,任期至本届董事会期满。齐继峰先生简历详见附件二。
表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。
特此公告
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
董 事 会
二〇一三年一月七日
附件一:
吴卫红女士简历
吴卫红女士,1968年10月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,目前为本公司副董事长、总经理。吴卫红女士持有本公司22,875,152股股票,为公司实际控制人之一,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
附件二:
齐继峰先生简历
齐继峰,男,汉族,1980年6月23日出生,中国国籍,无境外永久居留权,西安科技大学化学工程与工艺专业毕业,本科。
2004年7月—2007年9月,任青岛海尔集团电器部品本部分公司分厂厂长;
2007年11月—2008年11月,任芜湖奇瑞汽车部件股份有限公司微车公司技术质量部工艺规划师;
2008年11月—2010年5月,历任DPL集团(震宇〈芜湖〉实业有限公司)PE部项目经理、生产部经理;
2010年5月—2011年11月,历任芜湖宏明、杭州宏明塑料制品有限公司副总经理;
2011年12月—2013年1月,任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司项目部负责人;2013年1月7日起任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司常务副总经理。
齐继峰先生未持有本公司股票,与公司实际控制人不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。
证券代码:002555 证券简称:顺荣股份 公告编号:2013-003
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
关于聘任公司高管的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2012年12月31日收到公司总经理方文荣先生书面辞呈,其因个人原因申请辞去总经理职务,自2013年1月1日起不再担任公司总经理,根据相关规定,其辞职报告自送达董事会生效。
根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定,经公司提名委员会建议,董事长提名,公司第二届董事会第十八次会议聘任吴卫红女士为公司总经理,任期至第二届董事会余下任期,同时免去其担任的常务副总经理职务。
经公司董事会提名委员会建议,总经理提名,公司第二届董事会第十八次会议聘任齐继峰先生为公司常务副总经理,任期至第二届董事会余下任期。
公司独立董事对公司聘任高管事宜发表了独立意见,《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
董 事 会
二〇一三年一月七日
附件一:
吴卫红女士简历
吴卫红女士,1968年10月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,目前为本公司副董事长、总经理。吴卫红女士持有本公司22,875,152股股票,为公司实际控制人之一,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
附件二:
齐继峰先生简历
齐继峰,男,汉族,1980年6月23日出生,中国国籍,无境外永久居留权,西安科技大学化学工程与工艺专业毕业,本科。
2004年7月—2007年9月,任青岛海尔集团电器部品本部分公司分厂厂长;
2007年11月—2008年11月,任芜湖奇瑞汽车部件股份有限公司微车公司技术质量部工艺规划师;
2008年11月—2010年5月,历任DPL集团(震宇〈芜湖〉实业有限公司)PE部项目经理、生产部经理;
2010年5月—2011年11月,历任芜湖宏明、杭州宏明塑料制品有限公司副总经理;
2011年12月—2013年1月,任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司项目部负责人;2013年1月7日起任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司常务副总经理。
齐继峰先生未持有本公司股票,与公司实际控制人不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。