第六届董事会2013年
第四次会议决议公告
证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2013-17-01
广东风华高新科技股份有限公司
第六届董事会2013年
第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2013年第四次会议于2013年8月1日以电子邮件及书面传真方式通知全体董事,2013年8月6日下午在广州广晟国际大厦57楼会议室召开,会议应到董事13人,实到董事10人,董事高群涛先生和独立董事肖贤明先生因公务出差,分别委托董事幸建超先生和独立董事姚若河先生代为出席会议并行使表决权,董事黄日雄先生因临时公务安排缺席本次会议。公司部分高级管理人员和监事列席会议,董事长钟金松先生主持了会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项,合法有效。
经与会董事认真审议,以投票方式表决形成如下决议:
一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
《公司章程》第一百三十条 原为:董事会由13名董事组成,其中5名为独立董事,设董事长1人。
修订为:董事会由9名董事组成,其中4名为独立董事,设董事长1人。
第一百七十九条 原为:公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
修订为:公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
其他条款和内容不变。
表决情况:同意12 票,反对0 票,弃权0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第七届董事会由9名董事组成,其中独立董事4名。董事候选人名单:李泽中、高庆、黄德仰、幸建超、赖旭、徐顺成、姚若河、李耀棠、苏武俊,其中:徐顺成、姚若河、李耀棠、苏武俊为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核。
另外,独立董事姚若河先生自2008年8月起任公司独立董事,已连续任职5年,根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2011年修订)等相关规定,独立董事在上市公司连续任职时间不能超过6年,公司将在姚若河先生任期届满(2014年8月前)物色新的独立董事人选后再进行增补。
表决情况:同意12 票,反对0 票,弃权0 票。
董事候选人与公司及控股股东的关联关系如下:
李泽中先生、高庆先生现担任公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司(以下简称“广晟公司”)董事及高级管理人员的职务,符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,为公司关联自然人。
黄德仰先生现任公司董事兼党委书记、幸建超先生现任公司董事兼总经理、赖旭先生现任公司董事兼副总经理职务,徐顺成先生、姚若河先生现任公司独立董事,均符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,为公司关联自然人。
上述董事候选人均未持有公司股票,也均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、
法规规定的任职资格和任职条件。
董事候选人个人简历详见附件,独立董事候选人声明、独立董事提名人声及独立董事意见详见巨潮资讯网。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司董事兼总经理幸建超在董事长职务空缺期间代行公司董事长职责的议案》
公司董事长钟金松先生因工作变动,已向公司董事会提出辞去董事、董事长及战略委员会召集人职务,在董事长职务空缺期间,为确保公司董事会及公司经营的正常运作,董事会授权公司董事兼总经理幸建超代行公司董事长职责,代行董事长职责的时间从董事会审议通过之日起至新任董事长当选为止。
公司董事会对钟金松董事长在任期内为公司及董事会做出的积极贡献表示衷心的感谢!
表决情况:同意12 票,反对0 票,弃权0 票。
四、审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》
具体详见公司同日披露的《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况:同意12票,反对0 票,弃权0 票。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司
董 事 会
二О一三年八月八日
附件:
广东风华高新科技股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历
1、李泽中,男,1970年10月出生,中共党员,硕士研究生。
1990年10月至1994年9月 任职于安徽省巢湖市万达实业总公司;
1994年9月至1997年7月 北京大学政治学与行政管理系政治学理论专业硕士研究生(学习);
1997年7月至2002年9月 任国务院扶贫开发领导小组办公室主任科员;
2002年9月至2004年6月 美国哈佛大学肯尼迪政府管理学院公共管理专业研究生(学习);
2004年6月至2004年11月 任世界卫生组织知识产权委员会“发展中国家医药知识产权、创新能力与公共卫生需求”课题中国专题小组组长;
2004年11月至2006年1月 任联合国开发计划署发展研究中心咨询员;
2006年1月至2007年11月 任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理;
2007年11月至2008年11月 任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理兼资本运营部部长;
2008年11月至2013年4月 任广东省广晟资产经营有限公司副总经理、党委委员;
2009年8月至今 任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事;
2009年9月至今 任Panaust Limited 澳大利亚泛澳公司董事;
2010年1月至今 任广东南粤银行股份有限公司董事;
2010年4月至2013年7月 任深圳市广晟投资发展有限公司董事长;
2012年9月至今 任 Caledon Resources 澳大利亚卡利登公司董事长;
2013年4月至今 任广东省广晟资产经营有限公司董事、总经理、党委副书记。
2、高庆,男,1962年2月生,中共党员,大学本科。
1984年8月至1989年7月 任广州石油化工总厂车管科工段长干部;
1989年7月至2000年6月 任广东省政府法制局经济法规处干部、副主任科员、主任科员、副处长(正科级)和办公室副主任(副处级);
2000年6月至2004年6月 任广东省经贸委法规处副处长、处长;
2004年6月至2006年12月 任广东省国资委综合法规处处长;
2006年12月至2012年10月 任南方联合产权交易中心有限责任公司董事长、党委书记;
2012年10月至今 任广东省广晟资产经营有限公司副总经理、党委委员。
3、黄德仰,男,1956 年6 月生,中共党员,大专,高级经济师。
1974年12月至1978年9月 广州军区涟源兵站勤务连战士;
1978 年10月至1980年1月 任广州军区涟源兵站勤务连排长;
1980年2月至1984年11月 任广州军区新邵油库勤务连指导员;
1984年12月至1986年9月 任广州军区一七七医院政治处干事(副营职);
1986年10月至1990年1月 任广州军区企业办公室秘书;
1990年2月至2000年4月 任南方工贸总公司办公室副主任、主任、经营管理部部长;
2000年5月至2001年11月 任中冠企业发展有限公司董事、总经理、党委副书记,兼任凯旋企业集团有限公司董事、总经理、党委副书记;
2002年3月至2006年3月 任广东省广晟酒店集团有限公司董事、副总经理、党委委员;
2006年3月至2008年8月 任广东省电子信息产业集团有限公司董事、总经理、党委副书记。
2008年8月至今 任公司董事、党委书记。
4、幸建超,男,1960 年12 月生,中共党员,硕士研究生,工程师。
1980年7月至1991年3月 历任广东省电子学校教师、教务科长、办公室副主任;
1991年4月至1992年7月 任广东省专利局科长;
1992年8月至2000年6月 先后任广东省粤海发展公司经理,广东省粤海期货公司助理总经理、副总经理;
2000年7月至2002年2月 历任广东省华海集团有限公司办公室副主任、人力资源部部长,兼任亚洲国际大酒店人力资源总监;
2002年3月至2003年9月 任广东省广晟酒店集团有限公司拓展部部长;
2003年10月至2009年5月 历任广东省广晟资产经营有限公司综合部副部长、科技部部长;
2006年5月至2011年1月 兼任广东省粤晶高科股份有限公司董事;
2009年5月至今 任公司总经理;
2009年6月至今 任公司董事。
5、赖旭,男,1968 年10 月生,中共党员,硕士研究生,经济师。
1990年7月至2002年4月 历任肇庆市体改委科员、科长;
2002年5月至2005年4月 任广东风华高新科技集团有限公司总裁助理;
2005年4月至2007年6月 任广东风华高新科技集团有限公司副总裁;
2007年7月至2008年8月 任公司董事、副董事长、总经理;
2008年8月至今 任公司董事、副总经理。
6、姚若河,男,1961 年4 月生,中共党员,博士研究生,教授,博士生导师。
1982年2月至1989年7月 历任桂林电子工业学院助教、讲师;
1989年8月至1995年8月 历任柳州教育学院讲师、副教授;
1995年9月至2002年7月 历任汕头大学副教授、教授;
2002年8月至2007年12月 历任华南理工大学教授、物理学院副院长;
2008年1月至今 历任华南理工大学电信学院副院长、教授;
2008年8月至今 任公司独立董事。
7、徐顺成,男,1942年1月生,中共党员,大学本科,教授。
1965年9月至1983年1月 任北京761厂工程师;
1983年1月至2002年12月 历任原国家电子工业部、国家机电部、国家信息产业部副处长、处长、副司长、司长;
2002年12月至今 退休;
2010年9月至今任公司独立董事。
8、李耀棠,男,1955年7月生,中国民主同盟,硕士研究生。
1972年7月至11月 广东台山联安农场知青;
1972年11月至1977年3月 任职广东台山人民医院;
1984年7月至2005年8月 历任中国科学院广州电子技术研究所实习研究员、助理研究员(课题组长)、副研究员(课题组组长)、研究员(研究室主任)、常务副所长、总经理、董事,其中1990年2月至1991年2月任日本理化学研究所光工学研究室流动研究员;
2005年8月至今 任中国科学院广州电子技术研究所所长、董事长;
2006年8月至今 兼任广州晶体科技有限公司董事长;
2012年6月至今 兼任佛山市蓝箭电子股份有限公司独立董事。
9、苏武俊,男,1964年11月生,中共党员,会计学博士研究生,教授。
1986年至2001年 历任湖南财经学院教师、科研处副处长、研究生处处长,湖南大学研究生院副院长;
2001年至今 任广东商学院会计学教授;
2004年1月至2010年3月 兼任广东鸿图科技股份公司独立董事;
2007年10月至今 兼任浙江上风实业股份有限公司独立董事;
2010年7月至今 兼任深圳浩宁达仪表股份有限公司独立董事。
证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2013-17-02
广东风华高新科技股份有限公司
第六届监事会2013年第四次会议
决议公告
广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2013年第四次会议于2013年8月6日下午在广州广晟国际大厦57楼会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,公司部分高级管理人员列席会议,监事会主席王立新先生主持了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议及决定的事项,合法有效。
经与会监事认真审议,以投票表决方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第七届监事会由5 名监事组成,其中职工代表监事1 名。非职工代表监事候选人名单:王立新、黄日雄、陈海青、祝忠勇。
表决情况:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
王立新先生、陈海青先生、黄日雄先生和祝忠勇先生均未持有公司股票,也均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格和任职条件。公司第七届监事会监事候选人简历详见附件。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司
监 事 会
二○一三年八月八日
附件:
公司第七届监事会监事候选人个人简历
1、王立新,男,1968年5月生,中共党员,硕士研究生,会计师。
1993年6月至1997年5月 任新疆财政厅外经处会计师;
1997年6月至2005年7月 任中山大学岭南学院讲师;
2005年8月至2012年2月 历任广东省广晟资产经营有限公司财务部副部长、财务结算中心主任、资本运营部部长;
2012年2月至今 任广东省广晟资产经营有限公司计划财务部部长;
2008年8月至今 任公司监事、监事会主席。
2、陈海青,男,1967 年11 月生,中共党员,硕士研究生,高经会计师。
1998 年7 月至1993 年6 月 在广州会计师事务所工作,任部门经理、中国注册会计师;
1993 年7 月至1996 年12 月 在广东资产评估公司工作,任部门经理;
1997 年1 月至2007 年9 月 历任广东粤财投资控股有限公司计财部总经理、企业发展部总经理;
2007 年10 月至2010 年6 月 任广东粤财投资有限公司总经理;
2010 年7月至今 任广东粤财创业投资有限公司董事长。
2010年9月至今 任公司监事
3、黄日雄,男,1963 年9 月生,中共党员,在职研究生,工程师。
1998 年7月至2001年12月 任肇庆市大旺综合经济开发区办公室主任;
2001年12月至2002 年6月 任肇庆高新技术产业开发区经贸局副局长;
2002年6月至2005年4月 任肇庆市盈信创业投资有限公司副总经理、总经理;
2005 年4月至今 历任肇庆市国资委科长、副调研员;
2006年6月至2008年5月 兼任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事、
副董事长;
2008 年8 月至今 任公司董事,现兼任肇庆市金叶投资有限公司董事长。
4、祝忠勇,男,1967年11月生,中共党员,硕士研究生。
1992年9月至1993年8月 任广东风华电子厂片状一车间工艺员、副主任;
1993年9月至1994年3月 任广东风华电子厂销售部副部长;
1994年4月至2000年6月 任广东风华电子工程开发有限公司副经理;
2000年7月至2008年1月 历任广东风华英达电感器件分公司常务副经理、经理;
2008年2月至今 任冠华片式陶瓷电容器分公司经理;
2013年1月至今 兼任公司总经理助理。
证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2013-17-03
广东风华高新科技股份有限公司
关于召开2013年
第二次临时股东大会会议的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会2013年第四次会议决议召开公司2013年第二次临时股东大会,具体事项如下:
一、召开会议基本情况
1、召开时间:2013年8月23日(星期五)上午9:30 ;
2、召开地点:肇庆市风华电子工业城1号楼会议室;
3、召开方式:现场记名投票;
4、出席对象
(1)截止2013年8月19日(星期一)下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
(2)公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
二、会议审议事项
1、提案名称
(1)《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》;
(2)《关于选举李泽中先生为公司董事的议案》;
(3)《关于选举高庆先生为公司董事的议案》;
(4)《关于选举黄德仰先生为公司董事的议案》;
(5)《关于选举幸建超先生为公司董事的议案》;
(6)《关于选举赖旭先生为公司董事的议案》;
(7)《关于选举徐顺成先生为公司独立董事的议案》;
(8)《关于选举姚若河先生为公司独立董事的议案》;
(9)《关于选举李耀棠先生为公司独立董事的议案》;
(10)《关于选举苏武俊先生为公司独立董事的议案》;
(11)《关于选举王立新先生为公司监事的议案》;
(12)《关于选举黄日雄先生为公司监事的议案》;
(13)《关于选举陈海青先生为公司监事的议案》;
(14)《关于选举祝忠勇先生为公司监事的议案》。
2、特别强调事项
独立董事候选人徐顺成、姚若河、李耀棠、苏武俊尚需经深圳证券交易所的任职资格和独立性审核。
三、出席会议登记方法
1、登记方式
法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续;个人股东凭股东帐户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。
2、登记时间
2013年8月21日至2013年8月22日上午8:30—11:30,下午14:30—17:00。
3、登记地点:公司董事会秘书办公室。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交的文件要求
法人股东持法人营业执照复印件、法人授权委托书(附件)和出席人身份证;个人股东凭股东帐户卡、授权委托书和个人身份证。
四、其他事项
1、联系方式
联系电话:0758-2844724;传真:0758-2865223。
联系人:刘艳春、李秀平。
2、其他
与会人员交通及食宿费用自理,会期半天。
广东风华高新科技股份有限公司
董 事 会
二○一三年八月八日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席广东风华高新科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托股东盖章:
身份证或营业执照号码:
委托人持股数: 委托人账户号码:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期:
证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2013-17-04
广东风华高新科技股份有限公司
关于更换公司第七届监事会
职工代表监事的公告
广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月6日上午在公司会议室召开职工代表大会,应到会职工代表14人,实到会14人。经与会职工代表投票选举,全票表决通过由付振晓先生担任公司第七届监事会职工代表监事,将与公司2013年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成第七届监事会。李水源先生不再担任公司监事会职工代表监事。
付振晓先生未持有公司股票,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格和任职条件。
公司第七届监事会职工代表监事个人简历详见附件。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司
监 事 会
二○一三年八月八日
附件:
公司第七届监事会职工代表监事个人简历
付振晓,男,1975年8月生,中共党员,博士研究生。
2003年3月至2007年10月 历任广东肇庆风华电子工程开发有限公司经理助理、副经理;
2007年10月至今 历任公司技术中心副主任、主任;
2009年4月至今 任公司研究院院长;
2011年7月至今 兼任广东国华新材料科技有限公司董事;
2013年6月至今 兼任广东亿华检测技术发展有限公司董事长。