长盛基金管理有限公司
关于公司法定代表人变更的公告
关于公司法定代表人变更的公告
2014-04-16 来源:上海证券报
经深圳市市场监督管理局核准,长盛基金管理有限公司法定代表人变更为高新先生,变更后的企业法人营业执照注册号为440301501120401。
特此公告。
附件:高新先生简历
高新先生,管理工程硕士。现任长盛基金管理有限公司董事长。曾担任安徽省国际信托投资公司证券发行部副经理、证券营业部经理,安徽国元信托投资有限责任公司总经理助理,上海安申投资管理公司总经理,国元证券有限责任公司投资银行总部总经理、总裁助理、副总裁,国元证券股份有限公司副总裁。
长盛基金管理有限公司
2014年4月16日
长盛基金管理有限公司
关于董事长变更的公告
公告送出日期:2014年4月16日
1 公告基本信息
基金管理人名称 | 长盛基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》 |
高管变更类型 | 新任基金管理人董事长,离任基金管理人董事长 |
注:-
2 新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务 | 董事长 |
新任高级管理人员姓名 | 高新 |
是否经中国证监会核准取得高管任职资格 | 是 |
中国证监会核准高管任职资格的日期 | 2014-04-02 |
任职日期 | 2014-04-14 |
过往从业经历 | 曾担任安徽省国际信托投资公司证券发行部副经理、证券营业部经理,安徽国元信托投资有限责任公司总经理助理,上海安申投资管理公司总经理,国元证券有限责任公司投资银行总部总经理、总裁助理、副总裁,国元证券股份有限公司副总裁。 |
取得的相关从业资格 | 基金从业资格 |
国籍 | 中国 |
学历、学位 | 研究生、硕士 |
注:-
2.1 代任高级管理人员的相关信息
注:-
3 离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务 | 董事长 |
离任高级管理人员姓名 | 凤良志 |
离任原因 | 年龄原因 |
离任日期 | 2014-04-14 |
是否转任本公司其他工作岗位 | 否 |
注:-
4 其他需要说明的事项
上述事项经我公司第五届董事会第五十七次会议以及第六届董事会第一次会议审议通过,经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]346号文核准批复,并报北京证监局备案。根据我公司章程相关规定,“董事长为公司的法定代表人”。我公司已于2014年4月14日完成相关工商登记变更手续。
我公司对凤良志先生担任公司董事及董事长期间为公司发展做出的卓越贡献,表示崇高的敬意和衷心的感谢。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2014年4月16日