(上接B27版)
11、2004年控股股东更名
2004年,北京协和科技开发总公司受让天津海泰控股集团有限公司持有的海泰生物科技发展有限公司40%股权,海泰生物科技发展有限公司更名为协和健康医药产业发展有限公司。
12、2007年股权分置改革
2007年1月10日,公司2006年第一次临时股东大会审议通过了以资本公积定向转增股本的方式进行股权分置改革方案的决议,具体内容为流通股股东获得每10股转增6.983股,对除提出股改动议的4家股东外的109家非流通股东每10股非流通股转增3股。2007年1月23日为方案实施的股权登记日,股权分置改革完成后,公司总股本增加至32,504.10万股,所有股份均转变为流通股。其中,原非流通股转变为有限售条件的流通股,数量由151,872,632股增加至158,343,782股,占总股本的比例由60.74%降低为48.72%;无限售条件的流通股由98,155,360股增加至166,697,248股,占总股本的比例由39.26%上升为51.28%。股权分置改革完成后,公司的股权结构变动如下表所示:
■
13、2007年控股股东变更
2007年1月26日,因执行中国华北冶金建设公司天津分公司诉协和健康医药产业发展有限公司借款合同纠纷一案,天津市第二中级人民法院依法公开司法拍卖了协和健康医药产业发展有限公司所持有的68,194,419股公司有限售条件股权,买受人德源投资以1.52亿元人民币的价格竞得并办理有关司法过户手续。司法拍卖完成后,德源投资持有公司68,194,419股股份,占公司总股本的20.98%,成为公司控股股东。
14、2008年公司名称及注册地址变更
2008年11月14日,公司股东大会审议并通过了“关于将公司名称变更为中源协和干细胞生物工程股份公司、注册地变更至天津市的议案”。经天津市工商行政管理局核准并予以登记,公司名称变更为“中源协和干细胞生物工程股份公司”,住所地变更为天津市滨海新区(津南)创意中心A座1002室。
15、实际控制人变更
2012年1月18日,德源投资的控股股东红磡投资召开股东会,审议通过李德福对红磡投资的增资计划。同日,李德福、韩月娥、永泰红磡三方签订《增资扩股协议书》,约定由李德福以5,000万元现金对红磡投资进行增资,并于2012年1月20日完成了该次增资的工商变更登记手续。该次增资完成后,李德福直接持有红磡投资37.5%的股权,通过其控制的永泰红磡持有红磡投资18.125%的股权,合计拥有或控制红磡投资55.625%的股权,成为公司的实际控制人。
16、2012年第二次非公开发行
2013年11月8日,中国证监会证监许可【2013】1429号核准公司非公开发行股票,公司向控股股东德源投资公司发行了人民币普通股股票24,250,000股。2013年12月12日,公司完成工商变更登记手续,公司注册资本由32,504.10万元变更为34,929.10万元。
(四)公司前十大股东
截至2013年12月31日,公司前十大股东如下:
■
三、最近三年重大资产重组情况
最近3年,中源协和未有重大资产重组情况。
四、主营业务概况
中源协和干细胞生物工程股份公司是一家主营生命科学技术开发、干细胞基因工程产业化、生物医疗和基因制药的生物高科技企业。
公司属于科学研究和技术服务行业,主要产品及服务为细胞检测制备与存储、细胞培养、基因检测与存储、细胞因子培养液等,其中细胞检测制备与存储是公司目前最主要的业务。
(1)干细胞检测制备及存储:指公司收到储户的脐带血、脐带或胎盘后,提取部分样本按照规定进行检验,检测合格后对脐带血、脐带或胎盘提取需要保存的细胞组织(该过程为“制备”)进行冷冻存储,同时向储户收取一定的费用。公司收款政策分为每年一交和一次付清。每年一交是指公司储户第一年将检测费和第一年的存储费交给公司,以后每年的存储费再单独缴纳。一次付清是指公司储户一次性将检测费和22年存储费交齐,公司在储存期间内分期确认收入。
(2)细胞培养:包含细胞培养收入和公共库细胞补偿费收入。细胞培养收入指公司接受医院委托对病人提供的间充质干细胞提供扩增服务。公共细胞补偿费收入是指公司接受脐血干细胞移植医院委托,将与患者配型成功的公共库脐血干细胞提供给使用医院而收取的补偿费用。此外,公司从事部分抗体试剂销售业务,金额较小,计入此项目。
(3)基因检测及存储:公司收到客户的血样后,提取部分样本按照规定进行检验,检测合格后对血样提取的基因进行冷冻存储。
五、公司最近三年主要财务数据
公司最近三年经审计的主要财务数据及财务指标如下:
(一)合并资产负债表主要数据
单位:万元
■
(二)合并利润表主要数据
单位:万元
■
(三)合并现金流量表主要数据
单位:万元
■
(四)主要财务指标
单位:万元
■
六、控股股东及实际控制人概况
截至本报告书签署日,德源投资持有公司25.65%的股权,为公司的控股股东;红磡投资持有德源投资98.68%的股权,为德源投资的控股股东;李德福先生直接和间接合计控制红磡投资55.625%的股权,同时李德福直接持有公司0.15%的股权,为公司的实际控制人。
(一)控股股东——德源投资的情况
1、基本情况
公司名称:天津开发区德源投资发展有限公司
注册地址:天津开发区黄海路2号10号楼
法定代表人:韩月娥
注册资本:15,200万元
实收资本:15,200万元
公司类型:有限责任公司
成立日期:2006年12月1日
营业执照注册号:120191000031992
经营范围:以自有资金对农业、工业、制造业、房地产开发业、证券金融业、工商贸易业进行投资及投资管理服务;房地产中介服务、商务咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
2、股权控制关系
截至本报告书签署日,德源投资的股东构成情况如下表所示:
■
3、业务发展情况
德源投资为股权投资企业,本部并无实际业务。
4、所持股份的质押、冻结和其他限制权利情况
截至本报告书签署日,控股股东德源投资共持有公司股份89,607,758股,占公司股份总数的25.65%,累计质押股份89,600,000 股,占公司股份总数的25.652%。
(二)德源投资之控股股东——红磡投资的情况
1、基本情况
公司名称:天津红磡投资发展股份有限公司
注册地址:天津开发区第一大街2号
法定代表人:韩月娥
注册资本:8,000万元
实收资本:8,000万元
公司类型:股份有限公司
成立日期:2006年5月9日
营业执照注册号:120000000010322
经营范围:以自有资金对农业、工业、制造业、房地产开发业、证券金融业、工商贸易业进行投资及投资管理服务;房地产中介、咨询服务(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。
2、股权控制关系
截至本报告书签署日,红磡投资的股东出资情况如下表所示:
■
3、业务发展情况
红磡投资为股权投资企业,本部并无实际业务。
(三)实际控制人——李德福的情况
1、基本情况
李德福先生直接和间接合计控制红磡投资55.625%的股权,为公司的实际控制人。李德福先生的基本情况如下:
李德福,男,汉族,出生于1958年9月,2014年2月至今,任公司董事长;1999年11月至今,任永泰红磡控股集团有限公司董事长;2012年1月至今,任永泰红磡养老产业投资集团有限公司董事长;1998年12月至今,任中国银宏有限公司执行董事;天津市政协委员;天津市工商业联合会副主席;全国工商联房地产商会副会长;中国老龄产业协会常务理事。
2、公司与实际控制人之间的产权控制关系图
■
七、公司下属子公司情况
截至本报告书签署日,公司与其直接控股子公司的股权控制关系如下:
■
1、协和干细胞
(1)基本情况
■
2、重庆细胞生物
(1)基本情况
■
3、和泽生物
(1)基本情况
■
4、望春花外高桥
(1)基本情况
■
注:2011年5月10日,望春花外高桥临时股东会作出决议,同意公司解散。截至本报告书签署日,该公司尚在清算过程中。
5、望春花波兰
中国望春花波兰有限公司属于境外子公司且已停业多年,对其投资余额已全部计提减值准备。
6、诗丹赛尔
(1)基本情况
■
7、济生投资
(1)基本情况
■
第三章 交易对方基本情况
一、交易对方总体情况
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为执诚生物的9位股东,包括:王辉、泽金投资、王荣、中卫创投、韩永强、郁嘉铭、国弘开元、陈彩照、李赫男。
本次募集配套资金的交易对方为上市公司控股股东德源投资。
二、现金及发行股份购买资产交易对方详细情况
(一)王辉
1、基本情况
■
2、最近3年的职业和职务及任职单位产权情况如下:
■
3、控制的核心企业和关联企业的基本情况
截至本报告书出具日,除直接持有执诚生物57.71%股权之外,王辉无控制的其他核心企业和关联企业。
(二)泽金投资
1、基本情况
泽金投资持有执诚生物650万股股份,占总股本的12.35%,其基本情况如下:
■
2、历史沿革及最近3年注册资本变化情况
泽金投资由艾蓉、王咏等23名自然人出资设立,设立时注册资本为845万元。2011年4月27日,上海中惠会计师事务所出具验资报告沪惠报验字(2011)0410号,各股东出资及出资比例情况如下:
■
2011年4月28日,上海市工商行政管理局浦东新区分局向泽金投资颁发了《企业法人营业执照》。泽金投资成立以来共发生7次股权转让,具体情况如下:
1)2011年5月,朱安琪出于个人原因离职,将其持有泽金投资2.5万元出资额,占泽金投资0.31%的股权转让给王咏,转让价格为1元资金投资注册资本作价1元,转让款合计2.5万元。
2)2012年9月,孙玉华、许瑞娟、丁妍及彭素萍出于个人原因离职,根据泽金投资股东会决议,孙玉华将所持泽金投资32.5万元出资额中,15万元出资额转让予孙玉珍,5万元出资额转让予夏海平,5万元出资额转让予蔡广谦,3.75万元出资额转让予董青,2.5万元出资额转让予王军峰,1.25万元出资额转让予殷珂;许瑞娟和丁妍将其分别持有泽金投资1.25万元出资额转让予陆梅;彭素萍将其持有泽金投资3.125万元出资额转让予徐韬,受让方均为执诚生物在职员工。以上股权转让价格根据2011年4月泽金投资成立时各股东出资价款参考银行同期存款利率确定为1元泽金投资注册资本对应1.04元。
本次泽金投资股权转让的具体情况如下:
■
3)2013年1月,殷珂出于个人原因离职,根据泽金投资股东会决议,殷珂将所持泽金投资1.25万元出资额转让予张磊,股权转让价格根据2011年4月泽金投资成立时各股东出资价款参考银行同期存款利率确定为1元泽金投资注册资本对应1.08元。
4)2013年2月,夏海平、干骏出于个人原因离职,根据泽金投资股东会决议,夏海平将所持泽金投资5万元出资额中,4.375万元出资额转让予张磊,0.625万元出资额转让予刘志启;干骏将其持有泽金投资1.875万元出资额转让予刘志启。以上股权转让价格根据2011年4月泽金投资成立时各股东出资价款参考银行同期存款利率确定为1元泽金投资注册资本对应1.08元。
本次泽金投资股权转让的具体情况如下:
■
5)2013年3月,蔡广谦、徐韬、周春茂出于个人原因离职,根据泽金投资股东会决议,蔡广谦将所持泽金投资15万元出资额中,13.75万元出资额转让予艾蓉,1.25万元出资额转让予徐霞;徐韬13.75万元出资额转让予艾蓉;周春茂1.25万元出资额转让予徐树尧。股权转让价格根据2011年4月泽金投资成立时各股东出资价款参考银行同期存款利率确定为1元泽金投资注册资本对应1.08元。
本次泽金投资股权转让的具体情况如下:
■
6)2013年5月,周平、严出于个人原因离职,根据泽金投资股东会决议,周平、严分别将其所持泽金投资2.5万元出资额转让于艾蓉。股权转让价格根据2011年4月泽金投资成立时各股东出资价款参考银行同期存款利率确定为1元泽金投资注册资本对应1.08元。
本次泽金投资股权转让的具体情况如下:
■
7)2013年10月,刘志启出于个人原因离职,根据泽金投资股东会决议,刘志启将其所持泽金投资2.5万元出资额转让于艾蓉。股权转让价格根据2011年4月泽金投资成立时各股东出资价款参考银行同期存款利率确定为1元泽金投资注册资本对应1.08元。
本次股权转让之后,泽金投资的股权结构如下:
■
3、最近三年主要业务发展状况
泽金投资2011年成立,主要为执诚生物的管理层持股公司。
4、主要财务数据
■
注:以上财务数据均未经审计。
5、股权关系图
■
具体股权如下:
■
注:胡德志已于2011年12月离职,其余均为执诚生物在职员工。
6、泽金投资主要股东及其他关联人的基本情况;
王咏为王辉堂弟之配偶,通过泽金投资间接持有执诚生物6.07%的股权。王咏女士,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为34050419780814XXXX,现任执诚生物副总经理、董事会秘书。
艾蓉女士,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任执诚生物董事兼总经理。同时,担任上海泽金投资管理有限公司执行董事兼法定代表人。
陈华为王辉表妹、邱伟康为王辉表哥。除上述情况外,其他泽金投资股东与执诚生物控股股东、实际控制人及其关联方之间无关联关系。
7、泽金投资下属企业名录
泽金投资除持有执诚生物12.35%的股份之外,无其他对外投资。
(三)王荣
1、基本情况
■
2、最近3年的职业和职务及任职单位产权情况如下:
■
3、控制的核心企业和关联企业的基本情况
除直接持有执诚生物8.49%股权之外,王荣未控制其他核心企业和关联企业。
4、其他事项
王荣为执诚生物控股股东王辉的弟弟。
(四)中卫创投
1、基本情况
中卫创投持有执诚生物263.16万股,占总股本的5.00%,其基本情况如下:
■
2、历史沿革及出资情况
2011年10月,中卫创业投资管理有限公司作为普通合伙人与其他9名有限合伙人共同设立上海中卫创业投资中心(有限合伙),认缴出资额25,000万元,各合伙人的出资情况如下:
■
2014年4月1日,国投高科技投资有限公司与现有合伙人签订《入资协议》,合伙企业的认缴出资总额将增至3亿元,新增资的5,000万元由国投高科认缴。2014年4月30日,新疆中卫股权投资有限合伙企业与上海中卫创业投资管理有限公司签署《转让协议》,新疆中卫股权投资有限合伙企业将其认缴的0.2%的份额,计50万元转让给上海中卫创业投资管理有限公司。上述事项已经合伙人会议通过。变更后,中卫创投的出资情况如下:
■
3、最近三年主要业务发展状况
中卫创投是专注于医疗健康行业投资的风险投资基金。
4、主要财务数据
中卫创投2013年(未经审计)及2012年(经审计)的主要财务数据如下:
■
注:中卫创投2013年净资产增加主要是合伙人认缴第二期出资1.5亿元所致。
5、股权关系图
■
具体股权如下:
■
6、中卫创投的主要股东及其他关联人的基本情况;
(1)新疆中卫
公司名称:新疆中卫股权投资有限合伙企业
营业执照注册号:650000078000393
成立日期:2011年07月22日
合伙类型:有限合伙企业
注册资本和实收资本:5,000万元
执行事务合伙人:俞熔
主要经营场所:乌鲁木齐经济技术开发区厦门路21号4楼50号房间
经营范围:从事对非上市企业的股权投资,通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式,持有上市公司股份以及相关咨询服务。
(2)上海创投
公司名称:上海创业投资有限公司
营业执照注册号:310000000071127
成立日期:1999年08月06日
注册资本和实收资本:60,000万元
法定代表人:王品高
主要经营场所:上海市张江高科技园区春晓路350号创业中心楼318室
经营范围:创业(风险)投资。
(3)中卫管理
公司名称:上海中卫创业投资管理有限公司
营业执照注册号:310115001210360
成立日期:2010年03月17日
注册资本和实收资本:500万元
法定代表人:俞熔
主要经营场所:上海市嘉定区嘉定镇博乐路70号36幢237室
经营范围:创业投资,投资管理,投资咨询(除金融、证券)。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
(五)韩永强
1、基本情况
■
2、最近3年的职业和职务及任职单位产权情况如下:
■
3、控制的核心企业和关联企业的基本情况
除直接持有执诚生物4.75%股权之外,韩永强未控制其他核心企业和关联企业。
(六)郁嘉铭
1、基本情况
■
2、最近3年的职业和职务及任职单位产权情况如下:
■
3、控制的核心企业和关联企业的基本情况
除直接持有执诚生物4.66%股权之外,控制的其他核心企业和关联企业基本情况如下表所示
■
(七)国弘开元
1、基本情况
国弘开元于2013年2月受让公司股东王荣及陈小毛持有的执诚生物股权,成为公司新股东。截至本交易报告书签署之日,国弘开元共计持有公司200万股,持股比例为3.80%。其基本情况如下:
■
2、历史沿革及出资情况
2012年7月,上海长江国弘投资管理有限公司作为普通合伙人与其他17名有限合伙人共同设立上海国弘开元投资中心(有限合伙),认缴出资额52,000万元,各合伙人的出资情况如下:
■
2013年7月9日,徐品洪与嘉兴建元善达创业投资合伙企业(有限合伙)签署《财产份额转让协议》,徐品洪将其认缴的1.92%的份额,计225万元转让给嘉兴建元善达创业投资合伙企业(有限合伙)。同时,北京阳光新奇投资管理有限公司更名为阳光华益投资有限责任公司。全体合伙人已签署《变更决定书》同意以上事项。变更后,国弘开元的出资情况如下:
■
3、主要财务数据
国弘开元2012年及2013年经审计的主要财务数据如下:
■
注:国弘开元2013年净资产增加主要是合伙人认缴后期出资所致。
4、股权关系图
■
具体股权如下:
■
5、介绍交易对方的主要股东及其他关联人的基本情况;
(1)上海伟植
公司名称:上海伟植投资中心(有限合伙)
营业执照注册号:310108000523321
成立日期:2012年7月10日
合伙类型:有限合伙企业
注册资本和实收资本:18,000万元
执行事务合伙人:上海聚丰投资管理有限公司(委派代表:岑淼)
主要经营场所:上海市恒丰路600号(1-5)幢2101-21室
经营范围:实业投资,投资管理,投资咨询【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
(2)长江国弘
公司名称:上海长江国弘投资管理有限公司
营业执照注册号:310108000519769
成立日期:2010年05月21日
注册地:上海
注册资本和实收资本:1,000万元
法定代表人:李春义
主要经营场所:上海市恒丰路600号(1-5)幢2001-28室
经营范围:投资管理,投资咨询【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
(八)陈彩照
1、基本情况
■
2、陈彩照最近3年任职情况
无。
3、控制的核心企业和关联企业的基本情况
除直接持有执诚生物2.28%股权之外,陈彩照未控制其他核心企业和关联企业。
4、其他事项
陈彩照为执诚生物控股股东王辉的母亲。
(九)李赫男
1、基本情况
■
2、最近3年的职业和职务及任职单位产权情况
■
3、控制的核心企业和关联企业的基本情况
除直接持有执诚生物0.95%股权之外,李赫男未控制其他核心企业和关联企业。
三、募集配套资金的交易对方详细情况
1、德源投资基本情况
德源投资基本信息、财务及业务情况请参见“第二章 上市公司基本情况 六控股股东及实际控制人概况”。
2、德源投资的控股子公司情况
截至本交易报告书签署日,德源投资仅有中源协和一家控股子公司。
■
德源投资控股子公司情况如下:
■
四、其他事项说明
(一)各交易对方与上市公司的关联关系说明
本次交易前,王辉等9名支付现金及发行股份购买资产的交易对方与上市公司及其关联方之间不存在关联关系。
本次交易前,德源投资持有中源协和25.65%的股股权,为上市公司控股股东,与上市公司存在关联关系。
(二)各交易对方向本公司推荐的董事、监事及高级管理人员情况
截至本报告书出具之日,王辉等9名支付现金及发行股份购买资产的交易对方未向本公司推荐董事、监事和高级管理人员;本次募集配套资金的交易对方德源投资向公司推荐董事为李德福、王勇、曹海峰、张文革,向上市公司推荐的监事为韩月娥。
(三)各交易对方及其主要管理人员最近五年内受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
截至本报告书出具之日,本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金的交易对方及其主要管理人员最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚及与经济纠纷有关的民事诉讼或者仲裁的情况。
第四章 交易标的基本情况
一、交易标的的基本情况
(一)基本情况
■
(二)历史沿革
1、设立情况(2003年6月6日)
2003年3月31日,王辉、郁嘉铭、赵俊、孙利伟、王琪、王荣、肖美英、王德平8名自然人共同出资设立执诚生物,注册资本1,000万元。由各股东以货币形式分两期缴纳,其中:第一期缴纳出资500万元,经上海申洲会计师事务所有限公司(以下简称“申洲会计师”)于2003年4月11日出具的沪申洲(2003)验字第273号《验资报告》验证,并经上海市工商行政管理局浦东新区分局核准登记;第二期缴纳出资500万元,经申洲会计师于2004年3月31日出具的沪申洲(2004)验字第218号《验资报告》验证。
2003年6月6日,执诚生物获得上海市工商行政管理局浦东分局办法的注册号为3101152012886的《企业法人营业执照》。
王辉为执诚生物法定代表人、董事长,王荣为王辉之弟,王琪为王辉之堂弟。
执诚生物设立时的股权结构为:
■
2、第一次股权转让(2005年6月)
2005年6月10日,郁嘉铭、赵俊、孙利伟、王琪、王德平与王辉、王荣、肖美英签订相关《上海执诚生物技术有限公司股权转让协议书》,郁嘉铭将持有执诚生物12%的股权分别转让给王辉、肖美英;赵俊、孙利伟、王琪、王德平分别将持有执诚生物的全部股权转让给王辉、王荣。
本次股权转让为平价转让,具体情况如下:
■
本次股权转让经执诚生物股东会同意,并经上海市工商行政管理局浦东新区分局核准登记。本次股权转让完成后,执诚生物的股权结构变更为:
■
3、第二次股权转让(2006年1月)
2006年1月11日,郁嘉铭与王辉签订《股权转让协议》,郁嘉铭将持有执诚生物10%的股权(出资额为100万元)按照出资额作价100万元转让给王辉。
本次股权转让未能及时办理工商变更登记手续,但在执诚生物日常经营活动、股东决策、利润分配等方面均已按照上述股权转让后的情况进行有关运作。
鉴于补办工商变更登记的需要,郁嘉铭与王辉于2010年6月23日重新签订《股权转让协议》,并于2010年6月30日经上海市工商行政管理局浦东新区分局核准登记。本次股权转让完成后,执诚生物的股权结构变更为:
■
4、第三次股权转让(2010年6月)
2010年6月23日,肖美英与王荣签订《上海执诚生物技术有限公司股权转让协议书》,肖美英将持有执诚生物7%的股权(出资额为70万元)作价210万元转让给王荣。本次股权转让经执诚生物股东会同意,并经上海市工商行政管理局浦东新区分局核准登记。
本次股权转让完成后,执诚生物的股权结构变更为:
■
5、第四次股权转让及第一次增资(2011年5月)
2011年5月12日,王荣、郁嘉铭与泽金投资签订《股权转让协议》,王荣、郁嘉铭分别将持有执诚生物1%、3.9383%的股权作价50.058万元、197.142万元转让给泽金投资;同日,执诚生物召开股东会,同意本次股权转让,并将执诚生物注册资本增加至1,111.1111万元,新增注册资本111.1111万元由泽金投资以货币资金认缴。本次股权转让及增资价格参照执诚生物截至2010年12月31日账面净资产确定。泽金投资投入货币资金合计556.2万元,其中:111.1111万元计入注册资本、剩余445.0889万元计入资本公积。
本次增资经众华沪银于2011年5月16日出具的沪众会字(2011)第3873号《验资报告》验证。本次股权转让及增资经上海市工商行政管理局浦东新区分局核准登记。
本次股权转让及增资完成后,执诚生物的注册资本变更为1,111.1111万元,股权结构变更为:
■
6、第二次增资(2011年6月)
2011年6月7日,执诚生物召开股东会,同意注册资本增加至1,234.5679万元,新增注册资本123.4568万元由孙荣华、陈小毛、韩永强、潘霞芬、李赫男以货币资金合计3,300万元认购,其中:123.4568万元计入注册资本,其余3,176.5432万元计入资本公积。本次增资价格由交易各方协商确定。
各股东投入资金的金额、计入注册资本的金额、计入资本公积的金额为:
■
本次增资经众华沪银于2011年6月13日出具的沪众会字(2011)第4150号《验资报告》验证,并经上海市工商行政管理局浦东新区分局核准登记。本次增资完成后,执诚生物注册资本变更为1,234.5679万元,股权结构变更为:
■
根据本次《增资协议》,增资前执诚生物估值为29,700.00万元,增资后估值为33,000.00万元。本次增资估值较2011年5月股权转让及增资时增幅较大,主要是因为两次作价方式不同所致:2011年5月价格参照执诚生物截至2010年12月31日账面净资产确定,本次增资价格有交易各方协商确定,是商业谈判的结果。
7、执诚生物整体变更设立股份有限公司(2011年8月)
2011年 8月 8日,执诚生物召开股东会,同意公司整体变更设立为股份有限公司,并以审计基准日2011年6月30日经众华沪银审计的净资产92,709,881.74元折合为股份有限公司的股本总额5,000万元,股份总数为5,000万股,每股面值人民币1元,执诚生物的注册资本为5,000万元,实收资本为5,000万元。执诚生物设立时的股份结构如下:
■
上海银信资产评估有限公司以2011年6月30日为评估基准日,对执诚有限拟实施改制为股份有限公司行为所涉及的股东全部权益价值进行了评估,并于2011年7月28日出具了沪银信资评报字[2011]第326号《评估报告》。该次评估采用资产基础法,评估基准日为2011年6月30日,公司净资产账面值9,270.99万元,评估值10,646.63万元,评估增值1,375.64万元,增值率14.84%。
8、第五次股权转让(2013年1月)
2013年1月4日,经交易各方协商,王荣、陈小毛与开元投资签署《上海执诚生物科技股份有限公司股权转让协议》,王荣、陈小毛分别将持有执诚生物120万股、80万股的股份作价1,341.60万元、894.40万元转让给开元投资。本次股份转让经上海市工商行政管理局核准登记。
本次股份转让完成后,执诚生物的股份结构变更为:
■
根据本次《股权转让协议》,公司估值为55,900.00万元。
9、第三次增资(2013年6月)
2013年6月11日,执诚生物召开2012年度股东大会,决定增加发行股份263.1579万股,每股面值人民币1元,新发行股份由中卫创投以货币资金2,942.1053万元认购,该等认购款中263.1579万元计入新增注册资本,溢价部分2,678.9474万元计入资本公积。本次增资价格由交易各方协商确定,最终交易价格与国弘开元股权转让价格一致。
本次增资经众华沪银于2013年6月19日出具的沪众会字[2013]第4784号《验资报告》验证,并经上海市工商行政管理局核准登记。
本次增资完成后,执诚生物注册资本变更为5,263.1579万元,股份结构变更为:
■
根据本次《增资协议》,增资前执诚生物估值为55,900.00万元,增资后的估值约为58,842.10万元。
10、第六次股权转让(2013年12月)
2013年12月16日,执诚生物股东孙荣华、潘霞芬和陈彩照签订《股份转让协议》,孙荣华将其持有的执诚生物股份55万股作价614.9万元全部转让给陈彩照;潘霞芬将其持有的执诚生物股份65万股作价726.7万元全部转让给陈彩照。本次增资价格由交易各方协商确定,最终交易价格与中卫创投增资及国弘开元股权转让价格一致。(下转B29版)
股份类别 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
有限售条件的流通股份 | 15,834.3782 | 48.72 |
无限售条件的流通股份 | 16,669.7248 | 51.28 |
合计 | 32,504.1030 | 100.00 |
股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股本性质 |
天津开发区德源投资发展有限公司 | 89,607,758 | 25.65 | 限售流通A股,A股流通股 |
新疆君和丰华资产管理合伙企业(有限合伙) | 13,241,773 | 3.79 | A股流通股 |
黎亚柏 | 7,581,674 | 2.17 | A股流通股 |
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX113 | 4,742,180 | 1.36 | A股流通股 |
平安信托有限责任公司-平安步步高集合资金信托 | 3,468,200 | 0.99 | A股流通股 |
北京君道科技发展有限公司 | 3,272,126 | 0.94 | A股流通股 |
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 2,767,400 | 0.79 | A股流通股 |
中融国际信托有限公司-中融增强12号 | 2,740,239 | 0.78 | A股流通股 |
瑞钢联集团有限公司 | 2,157,463 | 0.62 | A股流通股 |
三亚成大投资有限公司 | 2,152,802 | 0.62 | A股流通股 |
合 计 | 134,139,273 | 38.41 |
项目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
资产总额 | 148,496.23 | 123,342.51 | 84,755.51 |
负债总额 | 82,489.35 | 95,188.25 | 57,870.15 |
所有者权益合计 | 66,006.87 | 28,154.26 | 26,885.36 |
归属母公司所有者权益合计 | 50,150.38 | 14,653.56 | 15,596.11 |
项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
营业收入 | 36,130.98 | 30,034.27 | 24,673.76 |
利润总额 | 2,249.91 | 3,797.17 | 5,843.28 |
净利润 | 1,690.26 | 2,676.29 | 4,714.64 |
归属于母公司的净利润 | 721.57 | 1,389.89 | 2,342.62 |
项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,072.27 | 7,041.00 | 11,044.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,819.03 | 16.18 | 3,911.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,450.32 | -3,331.32 | -2,283.10 |
现金及现金等价物净增加额 | 18,703.57 | 3,725.85 | 12,672.45 |
项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
资产负债率(%) | 55.55 | 77.17 | 68.28 |
基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
归属于母公司每股净资产(元) | 1.44 | 0.42 | 0.45 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.23 | 9.19 | 16.24 |
股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
天津红磡投资发展股份有限公司 | 15,000 | 98.68 |
韩月娥 | 200 | 1.32 |
合计 | 15,200 | 100.00 |
股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
李德福 | 3,000 | 37.500 |
永泰红磡 | 1,450 | 18.125 |
韩月娥 | 3,550 | 44.375 |
合计 | 8,000 | 100.00 |
公司名称 | 协和干细胞基因工程有限公司 | 成立时间 | 2001年2月16日 |
注册资本 | 10,000万元 | 实收资本 | 10,000万元 |
住所 | 天津华苑产业区梅苑路12号 | 法定代表人 | 王勇 |
经营范围 | 干细胞工程系列产品的技术开发及研制销售;干细胞系列技术工程产品的产业化;单克隆抗体诊疗技术研究、开发应用及抗肿瘤新药产业化的技术研究;血液病及其他恶性疾病诊疗技术、细胞抗体、基因药物的技术、开发及研究;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;以下限分支机构:细胞相关产品销售(药品除外);脐带血干细胞及其他组织干细胞的采集、储存及提供服务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定执行。) | ||
股权结构 | 股东名称 | 出资比例 | |
中源协和干细胞生物工程股份公司 | 57% | ||
中国医学科学院血液病医院(血液学研究所) | 43% |
公司名称 | 重庆市细胞生物工程技术有限公司 | 成立时间 | 2011年9月21日 |
注册资本 | 3,000万元 | 实收资本 | 1,000万元 |
住所 | 重庆市渝中区中山二路136号 | 法定代表人 | 王勇 |
经营范围 | 许可经营项目:(无);一般经营项目:干细胞生物资源采集技术、检测技术、保存技术、培养技术、干细胞生物工程技术、干细胞生物医药技术、干细胞试剂技术的研发、转让及咨询服务。(以上经营范围法律、法规禁止的,不得从事经营;法律法规限制的,取得相关许可或审批后,方可从事经营)。 | ||
股权结构 | 股东名称 | 出资比例 | |
中源协和干细胞生物工程股份公司 | 80% | ||
重庆医科大学附属儿童医院 | 20% |
公司名称 | 和泽生物科技有限公司 | 成立时间 | 2009年4月24日 |
注册资本 | 15,000万元 | 实收资本 | 15,000万元 |
住所 | 天津空港经济区东九道45号 | 法定代表人 | 王月明 |
经营范围 | 技术开发;技术推广;技术转让;技术咨询;技术服务;医学研究与试验发展;自然科学研究与试验发展;投资管理;组织文化艺术交流活动;承办展览展示(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效经营期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理) | ||
股权结构 | 股东名称 | 出资比例 | |
中源协和干细胞生物工程股份公司 | 100% |
公司名称 | 上海望春花外高桥经济发展有限公司 | 成立时间 | 1995年1月25日 |
注册资本 | 236万元 | 实收资本 | 236万元 |
住所 | 上海市外高桥保税区日京路35号1203室 | 法定代表人 | 李培佩 |
经营范围 | 国际贸易、保税区企业间的贸易及区内贸易代理,区内仓储及商业性简单加工,贸易咨询(涉及许可经营的凭许可证经营) | ||
股权结构 | 股东名称 | 出资比例 | |
中源协和干细胞生物工程股份公司 | 100% |
公司名称 | 中源诗丹赛尔(天津)化妆品有限公司 | 成立时间 | 2013年2月28日 |
注册资本 | 500万元 | 实收资本 | 500万元 |
住所 | 天津市空港经济区东九道45号2#厂房 | 法定代表人 | 王勇 |
经营范围 | 美容修饰类化妆品、护肤类化妆品、发用类化妆品、卫生用品的销售;上述相关产品的咨询(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理) | ||
股权结构 | 股东名称 | 出资比例 | |
中源协和干细胞生物工程股份公司 | 100% |
公司名称 | 济生(上海)投资管理有限公司 | 成立时间 | 2014年1月17日 |
注册资本 | 100万元 | 实收资本 | 0万元 |
住所 | 中国(上海)自由贸易试验区菲拉路45号3层H1部位 | 法定代表人 | 王勇 |
经营范围 | 投资管理,资产管理,实业投资,财务咨询(除代理记账)、投资咨询、商务咨询、企业管理咨询(以上咨询除经纪);从事生物科技、医药科技领域内的技术开发和技术咨询,技术服务,技术转让;从事货物及技术的进出口业务;转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理。【经营项目涉及行政许可的,凭许可证件经营】 | ||
股权结构 | 股东名称 | 出资比例 | |
中源协和干细胞生物工程股份公司 | 100% |
姓名(含曾用名) | 王辉 |
性别 | 男 |
国籍 | 中国 |
身份证号 | 31010919711014XXXX |
住所 | 上海市浦东新区锦绣路2580弄 |
通讯地址 | 上海市浦东新区康新公路3399弄6号 |
通讯方式 | 021-50610052 |
是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |
任职单位 | 起止时间 | 职务 | 是否与任职单位存在产权关系 |
上海执诚实业有限公司 | 1995年10月至2012年 | 董事长 | 公司已经于2012年注销 |
上海执诚生物科技有限公司 | 2003年06月至2011年09月 | 执行董事 | 改制时持有60.75%股份 |
上海执诚生物科技股份有限公司 | 2011年09月至今 | 董事长 | 持有57.71%股份 |
上海纽克生物技术有限公司 | 2011年6月至今 | 董事长 | 否 |
上海执诚医疗器械有限公司 | 2009年1月至今 | 董事长 | 否 |
公司名称 | 上海泽金投资管理有限公司 |
住所 | 上海市浦东新区康新公路3399弄6号楼401室 |
成立日期 | 2011年4月28日 |
法定代表人 | 艾蓉 |
注册资本 | 812.50万元 |
营业执照号 | 310115001819120 |
税务登记证号 | 310115574115077 |
经营范围 | 投资管理、投资咨询(除经纪)【企业经营涉及行政许可的,平许可证经营】 |
序号 | 股东 | 出资额(万元) | 股权比例 |
1 | 王咏 | 396.875 | 48.85% |
2 | 艾蓉 | 253.75 | 31.23% |
3 | 周雪梅 | 37.5 | 4.62% |
4 | 蔡广谦 | 10 | 1.23% |
5 | 王军峰 | 5 | 0.62% |
6 | 徐韬 | 10.625 | 1.31% |
7 | 陈骞 | 2.5 | 0.31% |
8 | 朱安琪 | 2.5 | 0.31% |
9 | 董靑 | 3.75 | 0.46% |
10 | 袁芳 | 7.5 | 0.92% |
11 | 许瑞娟 | 1.25 | 0.15% |
12 | 陈华 | 22.5 | 2.77% |
13 | 孙玉华 | 32.5 | 4.00% |
14 | 翟志杰 | 7.5 | 0.92% |
15 | 彭素萍 | 3.125 | 0.38% |
16 | 周平 | 2.5 | 0.31% |
17 | 严 | 2.5 | 0.31% |
18 | 邱伟康 | 3.75 | 0.46% |
19 | 千骏 | 1.875 | 0.23% |
20 | 胡德志 | 1.25 | 0.15% |
21 | 陈志国 | 1.25 | 0.15% |
22 | 周茂春 | 1.25 | 0.15% |
23 | 丁妍 | 1.25 | 0.15% |
合计 | 812.5 | 100.00% |
转让方 | 受让方 | 转让出资比例 | 转让出资额(万元) | 转让价款(万元) |
孙玉华 | 孙玉珍 | 1.85% | 15 | 15.6 |
夏海平 | 0.62% | 5 | 5.2 | |
蔡广谦 | 0.62% | 5 | 5.2 | |
王军峰 | 0.31% | 2.5 | 2.6 | |
董青 | 0.46% | 3.75 | 3.9 | |
殷珂 | 0.15% | 1.25 | 1.3 | |
许瑞娟 | 陆梅 | 0.31% | 2.5 | 2.6 |
丁妍 | ||||
彭素萍 | 徐韬 | 0.39% | 3.125 | 3.25 |
转让方 | 受让方 | 转让出资比例 | 转让出资额(万元) | 转让价款(万元) |
夏海平 | 张磊 | 0.539% | 4.375 | 4.725 |
刘志启 | 0.077% | 0.625 | 0.675 | |
干骏 | 刘志启 | 0.231% | 1.875 | 2.025 |
转让方 | 受让方 | 转让出资比例 | 转让出资额(万元) | 转让价款(万元) |
蔡广谦 | 艾蓉 | 1.692% | 13.75 | 14.85 |
徐霞 | 0.154% | 1.25 | 1.35 | |
徐韬 | 艾蓉 | 1.692% | 13.75 | 14.85 |
周春茂 | 徐树尧 | 0.154% | 1.25 | 1.35 |
转让方 | 受让方 | 转让出资比例 | 转让出资额(万元) | 转让价款(万元) |
周平 | 艾蓉 | 0.308% | 2.5 | 2.7 |
严 | 0.308% | 2.5 | 2.7 |
序号 | 股 东 | 出资额(万元) | 股权比例 |
1 | 王咏 | 399.375 | 49.15% |
2 | 艾蓉 | 288.75 | 35.54% |
3 | 周雪梅 | 37.5 | 4.62% |
4 | 陈华 | 22.5 | 2.77% |
5 | 陈志国 | 1.25 | 0.15% |
6 | 陈骞 | 2.5 | 0.31% |
7 | 董靑 | 7.5 | 0.92% |
8 | 胡德志 | 1.25 | 0.15% |
9 | 陆梅 | 2.5 | 0.31% |
10 | 邱伟康 | 3.75 | 0.46% |
11 | 孙玉珍 | 15 | 1.85% |
12 | 王军峰 | 7.5 | 0.92% |
13 | 徐树尧 | 1.25 | 0.15% |
14 | 徐霞 | 1.25 | 0.15% |
15 | 袁芳 | 7.5 | 0.92% |
16 | 张磊 | 5.625 | 0.69% |
17 | 瞿志杰 | 7.5 | 0.92% |
合计 | 812.50 | 100.00% |
项目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
总资产(元) | 8,211,969.66 | 8,178,191.34 |
归属于母公司所有者权益(元) | 8,211,969.66 | 8,178,191.34 |
项目 | 2013年度 | 2012年度 |
营业收入(元) | 0 | 0 |
利润总额(元) | 795,683.25 | 599,698.13 |
归属于母公司的净利润(元) | 795,683.25 | 589,059.86 |
序号 | 股东 | 现任执诚生物职务 | 出资额(万元) | 占注册资本比例(%) |
1 | 王咏 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 399.38 | 49.15 |
2 | 艾蓉 | 董事、总经理 | 288.75 | 35.54 |
3 | 周雪梅 | 董事、财务负责人 | 37.50 | 4.62 |
4 | 陈华 | 商务部员工 | 22.50 | 2.77 |
5 | 孙玉珍 | 市场营销部经理 | 15.00 | 1.85 |
6 | 王军峰 | 监事会主席、研发部主管 | 7.50 | 0.92 |
7 | 袁芳 | 监事、人事部、行政部经理 | 7.50 | 0.92 |
8 | 董青 | 质量部经理 | 7.50 | 0.92 |
9 | 瞿志杰 | 市场营销部区域经理 | 7.50 | 0.92 |
10 | 张磊 | 市场营销部经理 | 5.63 | 0.69 |
11 | 邱伟康 | 人事部员工 | 3.75 | 0.46 |
12 | 陈骞 | 生产部主管 | 2.50 | 0.31 |
13 | 陆梅 | 证券事务代表 | 2.50 | 0.31 |
14 | 胡德志注 | - | 1.25 | 0.15 |
15 | 陈志国 | 市场营销部区域经理 | 1.25 | 0.15 |
16 | 徐霞 | 市场营销部区域经理 | 1.25 | 0.15 |
17 | 徐树尧 | 内审员 | 1.25 | 0.15 |
合计 | - | 812.50 | 100.00 |
姓名(含曾用名) | 王荣 |
性别 | 男 |
国籍 | 中国 |
身份证号 | 32092619740131XXXX |
住所 | 上海市浦东新区锦安东路88弄 |
通讯地址 | 上海市浦东新区康新公路3399弄6号 |
通讯方式 | 021-50610052-284 |
是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |
任职单位 | 起止时间 | 职务 | 是否与任职单位存在产权关系 |
上海执诚医疗器械有限公司 | 2009年1月至2011年2月 | 法定代表人、执行董事 | 曾经持有20%股份,2011年2月转让给执诚生物 |
上海执诚生物科技股份有限公司 | 2011年2月至2013年12月 | 市场营销部经理 | 持有8.49%的股权 |
上海执诚医疗器械有限公司 | 2013年12月 | 总经理 | 否 |
公司名称 | 上海中卫创业投资中心(有限合伙) |
主要经营场所 | 上海市嘉定区城北路333号7幢1150室 |
成立日期 | 2011年10月10日 |
执行事务合伙人 | 上海中卫创业投资管理有限公司(委派代表:俞熔) |
企业类型 | 有限合伙企业 |
合伙期限 | 2011年10月10日至2018年10月9日 |
营业执照号 | 310114002323546 |
税务登记证号 | 310114583447698 |
经营范围 | 创业投资,投资管理,资产管理,企业管理咨询,投资咨询(除金融证券)【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】 |
序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额(万元) | 出资比例(%) | 合伙人类型 |
1 | 新疆中卫股权投资有限合伙企业 | 9,750 | 39.00 | 有限合伙人 |
2 | 上海创业投资有限公司 | 5,000 | 20.00 | 有限合伙人 |
3 | 重庆通盛实业(集团)有限公司 | 2,000 | 8.00 | 有限合伙人 |
4 | 上海市嘉定区国有资产经营有限公司 | 2,000 | 8.00 | 有限合伙人 |
5 | 王 珺 | 2,000 | 8.00 | 有限合伙人 |
6 | 上海万龙投资有限公司 | 1,000 | 4.00 | 有限合伙人 |
7 | 上海乐易信息技术有限公司 | 1,000 | 4.00 | 有限合伙人 |
8 | 章南燕 | 1,000 | 4.00 | 有限合伙人 |
9 | 郭美玲 | 1,000 | 4.00 | 有限合伙人 |
10 | 上海中卫创业投资管理有限公司 | 250 | 1.00 | 普通合伙人 |
合 计 | 25,000 | 100 | —— |
序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额(万元) | 出资比例(%) | 合伙人类型 |
1 | 新疆中卫股权投资有限合伙企业 | 9,700 | 32.33 | 有限合伙人 |
2 | 上海创业投资有限公司 | 5,000 | 16.67 | 有限合伙人 |
3 | 国投高科技投资有限公司 | 5,000 | 16.67 | 有限合伙人 |
4 | 重庆通盛实业(集团)有限公司 | 2,000 | 6.67 | 有限合伙人 |
5 | 上海市嘉定区国有资产经营有限公司 | 2,000 | 6.67 | 有限合伙人 |
6 | 王 珺 | 2,000 | 6.67 | 有限合伙人 |
7 | 上海万龙投资有限公司 | 1,000 | 3.33 | 有限合伙人 |
8 | 上海乐易信息技术有限公司 | 1,000 | 3.33 | 有限合伙人 |
9 | 章南燕 | 1,000 | 3.33 | 有限合伙人 |
10 | 郭美玲 | 1,000 | 3.33 | 有限合伙人 |
11 | 上海中卫创业投资管理有限公司 | 300 | 1.00 | 普通合伙人 |
合 计 | 30,000 | 100 | —— |
项目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
总资产(元) | 292,032,925.95 | 142,706,227.30 |
归属于母公司所有者权益(元) | 292,032,925.95 | 142,706,227.30 |
项目 | 2013年度 | 2012年度 |
营业收入(元) | 0 | |
利润总额(元) | -667,448.71 | -6,098,873.23 |
归属于母公司的净利润(元) | -667,488.71 | -6,098,873.23 |
序号 | 合伙人 | 认缴出资额(万元) | 实际出资额(万元) | 认缴出资占注册资本比例 |
1 | 郭美玲 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3.33% |
2 | 国投高科技投资有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 16.67% |
3 | 上海创业投资有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 16.67% |
4 | 上海乐易信息技术有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3.33% |
5 | 上海市嘉定区国有资产经营(集团)有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 | 6.67% |
6 | 上海万龙投资有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3.33% |
7 | 上海中卫创业投资管理有限公司 | 300.00 | 300 | 1.00% |
8 | 王珺 | 2,000.00 | 2,000.00 | 6.67% |
9 | 新疆中卫股权投资有限合伙企业 | 9,700.00 | 9,700.00 | 32.33% |
10 | 章南燕 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3.33% |
11 | 重庆通盛实业(集团)有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 | 6.67% |
姓名(含曾用名) | 韩永强 |
性别 | 男 |
国籍 | 中国 |
身份证号 | 14260119780930XXXX |
住所 | 山西省太原市小店区长风街123号 |
通讯地址 | 山西省太原市迎泽区东港巷 |
通讯方式 | 13934201962 |
是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |
任职单位 | 起止时间 | 职务 | 是否与任职单位存在产权关系 |
山西森润实业有限公司 | 2000年至今 | 总经理 | 否 |
山西灏鼎能源投资有限公司 | 2010年5月至今 | 董事 | 否 |
姓名(含曾用名) | 郁嘉铭 |
性别 | 男 |
国籍 | 中国 |
身份证号 | 31011219650912XXXX |
住所 | 上海市闵行区畹町路100弄 |
通讯地址 | 上海市闵行区畹町路100弄 |
通讯方式 | 13901706438 |
是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |
任职单位 | 起止时间 | 职务 | 是否与任职单位存在产权关系 |
上海伯恩生物技术有限公司 | 2000年至今 | 总经理 | 持有72%股权 |
序号 | 公司名称 | 注册资本(万元) | 主营业务 | 持股比例 |
1 | 上海富众医学科技有限公司 | 100 | 医疗器械的销售、维修(见许可证),机电设备、化学试剂(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,医疗器械专业领域的八技服务 | 60% |
2 | 上海伯恩生物技术有限公司 | 1,200 | 生物化学专业的四技服务,医疗机械(凭许可证),日用化学品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、机电设备、生物试剂(除医疗诊断试剂)、仪器仪表、实验室设备、食用农产品(除生猪产品)的销售 | 72% |
公司名称 | 上海国弘开元投资中心(有限合伙) |
主要经营场所 | 上海市恒丰路600号(1-5)幢2101-29室 |
成立日期 | 2012年7月31日 |
执行事务合伙人 | 上海长江国弘投资管理有限公司(委派代表:李春义) |
企业类型 | 有限合伙企业 |
合伙期限 | 2012年7月31日至2019年7月30日 |
营业执照号 | 310108000524620 |
税务登记证号 | 310108051220492 |
经营范围 | 实业投资,投资管理,投资咨询【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】 |
序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额(万元) | 出资比例(%) | 合伙人类型 |
1 | 上海伟植投资中心(有限合伙) | 18,000 | 34.62 | 有限合伙人 |
2 | 上海泰卓投资中心(有限合伙) | 17,360 | 33.38 | 有限合伙人 |
3 | 黄杏芳 | 2,080 | 4.00 | 有限合伙人 |
4 | 北京新奇投资有限公司 | 2,000 | 3.85 | 有限合伙人 |
5 | 郑泰集团有限公司 | 2,000 | 3.85 | 有限合伙人 |
6 | 常州海榕投资合伙企业(有限合伙) | 2,000 | 3.85 | 有限合伙人 |
7 | 上海古美盛合创业投资中心(有限合伙) | 1,000 | 1.92 | 有限合伙人 |
8 | 徐品洪 | 1,000 | 1.92 | 有限合伙人 |
9 | 陈铭魁 | 1,000 | 1.92 | 有限合伙人 |
10 | 吴卫明 | 1,000 | 1.92 | 有限合伙人 |
11 | 刘维林 | 1,000 | 1.92 | 有限合伙人 |
12 | 严富源 | 1,000 | 1.92 | 有限合伙人 |
13 | 陈 馨 | 500 | 0.96 | 有限合伙人 |
14 | 钟培军 | 500 | 0.96 | 有限合伙人 |
15 | 李春义 | 480 | 0.92 | 有限合伙人 |
16 | 王惠敏 | 300 | 0.58 | 有限合伙人 |
17 | 李 斌 | 260 | 0.50 | 有限合伙人 |
18 | 上海长江国弘投资管理有限公司 | 520 | 1.00 | 普通合伙人 |
合 计 | 52,000 | 100 | —— |
序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额(万元) | 出资比例(%) | 合伙人类型 |
1 | 上海伟植投资中心(有限合伙) | 18,000 | 34.62 | 有限合伙人 |
2 | 上海泰卓投资中心(有限合伙) | 17,360 | 33.38 | 有限合伙人 |
3 | 黄杏芳 | 2,080 | 4.00 | 有限合伙人 |
4 | 阳光华益投资有限责任公司 | 2,000 | 3.85 | 有限合伙人 |
5 | 郑泰集团有限公司 | 2,000 | 3.85 | 有限合伙人 |
6 | 常州海榕投资合伙企业(有限合伙) | 2,000 | 3.85 | 有限合伙人 |
7 | 上海古美盛合创业投资中心(有限合伙) | 1,000 | 1.92 | 有限合伙人 |
8 | 嘉兴建元善达创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,000 | 1.92 | 有限合伙人 |
9 | 陈铭魁 | 1,000 | 1.92 | 有限合伙人 |
10 | 吴卫明 | 1,000 | 1.92 | 有限合伙人 |
11 | 刘维林 | 1,000 | 1.92 | 有限合伙人 |
12 | 严富源 | 1,000 | 1.92 | 有限合伙人 |
13 | 陈 馨 | 500 | 0.96 | 有限合伙人 |
14 | 钟培军 | 500 | 0.96 | 有限合伙人 |
15 | 李春义 | 480 | 0.92 | 有限合伙人 |
16 | 王惠敏 | 300 | 0.58 | 有限合伙人 |
17 | 李 斌 | 260 | 0.50 | 有限合伙人 |
18 | 上海长江国弘投资管理有限公司 | 520 | 1.00 | 普通合伙人 |
合 计 | 52,000 | 100 | —— |
项目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
总资产(万元) | 17,567.61 | 4,789.55 |
归属于母公司所有者权益(万元) | 17,567.61 | 4,789.55 |
项目 | 2013年度 | 2012年度 |
营业收入(万元) | 0 | 0 |
利润总额(万元) | -741.94 | -410.45 |
归属于母公司的净利润(万元) | -741.94 | -410.45 |
有限合伙人 | 认缴出资额(万元) | 认缴比例(%) |
李春义 | 480 | 0.92 |
阳光华益投资有限责任公司 | 2,000 | 3.85 |
常州海榕投资合伙企业(有限合伙) | 2,000 | 3.85 |
陈铭魁 | 1,000 | 1.92 |
陈馨 | 500 | 0.96 |
黄杏芳 | 2,080 | 4.00 |
李斌 | 260 | 0.50 |
刘维林 | 1,000 | 1.92 |
上海长江国弘投资管理有限公司 | 520 | 1.00 |
上海古美盛合创业投资中心(有限合伙) | 1,000 | 1.92 |
上海泰卓投资中心(有限合伙) | 17,360 | 33.38 |
上海伟植投资中心(有限合伙) | 18,000 | 34.62 |
王惠敏 | 300 | 0.58 |
吴卫明 | 1,000 | 1.92 |
嘉兴建元普达创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,000 | 1.92 |
严富源 | 1,000 | 1.92 |
郑泰集团有限公司 | 2,000 | 3.85 |
钟培军 | 500 | 0.96 |
合计 | 52,000 | 100.00 |
姓名(含曾用名) | 陈彩照 |
性别 | 女 |
国籍 | 中国 |
身份证号 | 32092619480506XXXX |
住所 | 上海市浦东新区博华路237弄 |
通讯地址 | 上海市浦东新区博华路237弄 |
通讯方式 | 021-65404038 |
是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |
姓名(含曾用名) | 李赫男 |
性别 | 女 |
国籍 | 中国 |
身份证号 | 42011119820317XXXX |
住所 | 上海市徐家汇路378号 |
通讯地址 | 浦东雪野路928号地产大厦 |
通讯方式 | 13002134010 |
是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |
任职单位 | 起止时间 | 职务 | 是否与任职单位存在产权关系 |
上海执诚生物科技股份有限公司 | 2011年09月至今 | 监事 | 0.95% |
上海威尔顿资产管理有限公司 | 2006年至今 | 业务主管 | 否 |
序号 | 公司名称 | 注册地址 | 注册资本(元) | 持股比例 | 主营业务信息 |
1 | 中源协和干细胞生物工程股份公司 | 天津市滨海新区(津南)创意中心 A 座1002 室 | 349,291,030 | 25.65%- | 生命科学技术开发、干细胞基因工程产业化 |
中文名称: | 上海执诚生物科技股份有限公司 |
英文名称: | Shanghai Zhicheng Biological Technology Co.,Ltd |
注册资本: | 5,263.1579万元 |
法定代表人: | 王辉 |
公司类型: | 股份有限公司(非上市) |
成立日期: | 2003年6月6日 |
整体变更日期: | 2011年10月11日 |
公司住所: | 上海市浦东新区康新公路3399弄6号 |
营业执照号: | 310115000766335 |
组织机构代码号: | 75145682-6 |
税务登记证号码: | 国、地税沪字310115751456826 |
经营范围: | 从事生物科技、医疗科技技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,II类6840医用体外诊断试剂医疗机械生产,三类:临床检验分析仪器(含医疗器械类体外诊断试剂)医疗器械经营,自有设备租赁,计算机软件服务,计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、仪器仪表、化工原料、化工产品(除危险品)的销售,经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口除外。[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营] |
序号 | 股 东 | 出资额(万元) | 股权比例 |
1 | 王 辉 | 540 | 54% |
2 | 郁嘉铭 | 320 | 32% |
3 | 肖美英 | 50 | 5% |
4 | 王 荣 | 30 | 3% |
5 | 王德平 | 30 | 3% |
6 | 赵 俊 | 20 | 2% |
7 | 孙利伟 | 5 | 0.5% |
8 | 王 琪 | 5 | 0.5% |
合 计 | 1,000 | 100% |
转让方 | 受让方 | 转让出资额(万元) | 转让价格(万元) |
郁嘉铭 | 王 辉 | 100 | 100 |
肖美英 | 20 | 20 | |
赵 俊 | 王 荣 | 20 | 20 |
王德平 | 30 | 30 | |
王 琪 | 王 辉 | 5 | 5 |
孙利伟 | 5 | 5 |
序号 | 股 东 | 出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 王 辉 | 650 | 65% |
2 | 郁嘉铭 | 200 | 20% |
3 | 王 荣 | 80 | 8% |
4 | 肖美英 | 70 | 7% |
合 计 | 1,000 | 100% |
序号 | 股 东 | 出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 王 辉 | 750 | 75% |
2 | 郁嘉铭 | 100 | 10% |
3 | 王 荣 | 80 | 8% |
4 | 肖美英 | 70 | 7% |
合 计 | 1,000 | 100% |
序号 | 股 东 | 出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 王 辉 | 750 | 75% |
2 | 王 荣 | 150 | 15% |
3 | 郁嘉铭 | 100 | 10% |
合 计 | 1,000 | 100% |
序号 | 股 东 | 出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 王 辉 | 750 | 67.5% |
2 | 泽金投资 | 160.4938 | 14.4445% |
3 | 王 荣 | 140 | 12.6% |
4 | 郁嘉铭 | 60.6173 | 5.4555% |
合 计 | 1,111.1111 | 100% |
序号 | 认购方 | 投资总额 (万元) | 计入注册资本 金额(万元) | 计入资本公积 金额(万元) |
1 | 韩永强 | 1,650 | 61.7284 | 1,588.2716 |
2 | 陈小毛 | 528 | 19.7531 | 508.2469 |
3 | 潘霞芬 | 429 | 16.0494 | 412.9506 |
4 | 孙荣华 | 363 | 13.5802 | 349.4198 |
5 | 李赫男 | 330 | 12.3457 | 317.6543 |
合 计 | 3,300 | 123.4568 | 3,176.5432 |
序号 | 股 东 | 出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 王 辉 | 750 | 60.750% |
2 | 泽金投资 | 160.4938 | 13.000% |
3 | 王 荣 | 140 | 11.340% |
4 | 韩永强 | 61.7284 | 5.000% |
5 | 郁嘉铭 | 60.6173 | 4.910% |
6 | 陈小毛 | 19.7531 | 1.600% |
7 | 潘霞芬 | 16.0494 | 1.300% |
8 | 孙荣华 | 13.5802 | 1.100% |
9 | 李赫男 | 12.3457 | 1.000% |
合 计 | 1,234.5679 | 100% |
序号 | 股 东 | 持股数额(万股) | 占股份总数的比例 |
1 | 王 辉 | 3037.5 | 60.75% |
2 | 泽金投资 | 650 | 13.00% |
3 | 王 荣 | 567 | 11.34% |
4 | 韩永强 | 250 | 5.00% |
5 | 郁嘉铭 | 245.5 | 4.91% |
6 | 陈小毛 | 80 | 1.60% |
7 | 潘霞芬 | 65 | 1.30% |
8 | 孙荣华 | 55 | 1.10% |
9 | 李赫男 | 50 | 1.00% |
合 计 | 5,000 | 100% |
序号 | 股 东 | 持股数额(万股) | 占股份总数的比例 |
1 | 王 辉 | 3,037.5 | 60.75% |
2 | 泽金投资 | 650 | 13.00% |
3 | 王 荣 | 447 | 8.94% |
4 | 韩永强 | 250 | 5.00% |
5 | 郁嘉铭 | 245.5 | 4.91% |
6 | 开元投资 | 200 | 4.00% |
7 | 潘霞芬 | 65 | 1.30% |
8 | 孙荣华 | 55 | 1.10% |
9 | 李赫男 | 50 | 1.00% |
合 计 | 5,000 | 100% |
序号 | 股 东 | 持股数额(万股) | 占股份总数的比例 |
1 | 王 辉 | 3,037.5 | 57.71% |
2 | 泽金投资 | 650 | 12.35% |
3 | 王 荣 | 447 | 8.49% |
4 | 中卫创投 | 263.1579 | 5.00% |
5 | 韩永强 | 250 | 4.75% |
6 | 郁嘉铭 | 245.5 | 4.66% |
7 | 开元投资 | 200 | 3.80% |
8 | 潘霞芬 | 65 | 1.23% |
9 | 孙荣华 | 55 | 1.04% |
10 | 李赫男 | 50 | 0.95% |
合 计 | 5,263.1579 | 100% |