九泰基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2014-08-25 来源:上海证券报
公告送出日期:2014年8月25日
1 公告基本信息
基金管理人名称 | 九泰基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》 |
高管变更类型 | 新任基金管理人总经理,离任基金管理人总经理,新任基金管理人督察长,离任基金管理人督察长 |
注:-
2 新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务 | 总经理 |
新任高级管理人员姓名 | 王学明 |
是否经中国证监会核准取得高管任职资格 | 是 |
中国证监会核准高管任职资格的日期 | 2014-08-20 |
任职日期 | 2014-08-20 |
过往从业经历 | 1994年至1997年在中国人民建设银行信托投资公司历任综合处员工、主管、副处长;1997年至2000年在中国信达信托投资公司(建总行信托公司更名)任证券总部证券业务管理部经理;2000年至2005年在宏源证券股份有限公司历任机构管理总部副总经理(主持工作)、综合管理总部副总经理兼浙江管理总部副总经理、董事会办公室主任;2005年至2014年在信达澳银基金管理有限公司历任运营总监、公司副总经理,兼信达新兴财富(北京)资产管理有限公司常务副总裁、投资决策委员会主任;2014年3月至2014年7月任九泰基金管理有限公司(筹)督察长,2014年7月至2014年8月担任公司督察长。 |
取得的相关从业资格 | 基金行业高级管理人员任职资格、基金从业资格 |
国籍 | 中国 |
学历、学位 | 博士 |
新任高级管理人员职务 | 督察长 |
新任高级管理人员姓名 | 王彦斌 |
是否经中国证监会核准取得高管任职资格 | 是 |
中国证监会核准高管任职资格的日期 | 2014-08-20 |
任职日期 | 2014-08-20 |
过往从业经历 | 1997年7月至1998年8月在中国建设银行邯郸市分行工作;2001年7月至2002年2月在平安证券有限责任公司计划财务部工作;2002年2月至2004年5月在银华基金管理有限公司运作保障部工作;2004年5月至2006年1月在汉唐澳银基金管理公司(筹)运营保障部任主管;2006年2月至2013年12月在信达澳银基金管理有限公司历任基金运营中心副总经理、监察稽核总监;2013年12月至2014年7月在九泰基金管理有限公司(筹)担任总经理,2014年7月至2014年8月任公司总经理。 |
取得的相关从业资格 | 基金行业高级管理人员任职资格、基金从业资格 |
国籍 | 中国 |
学历、学位 | 硕士 |
注:-
2.1 代任高级管理人员的相关信息
注:-
3 离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务 | 总经理 |
离任高级管理人员姓名 | 王彦斌 |
离任原因 | 个人原因 |
离任日期 | 2014-08-20 |
是否转任本公司其他工作岗位 | 督察长 |
离任高级管理人员职务 | 督察长 |
离任高级管理人员姓名 | 王学明 |
离任原因 | 个人原因 |
离任日期 | 2014-08-20 |
是否转任本公司其他工作岗位 | 总经理 |
注:-
4 其他需要说明的事项
上述变更事项,由九泰基金管理有限公司第一届董事会第一次会议审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]856号文核准批复。
九泰基金管理有限公司
2014年8月25日