大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金
变更基金经理公告
变更基金经理公告
2014-09-03 来源:上海证券报
大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金
变更基金经理公告
公告送出日期:2014年9月3日
1 公告基本信息
基金名称 | 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 |
基金简称 | 大成信用增利一年债券 |
基金主代码 | 000426 |
基金管理人名称 | 大成基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 兼有增聘及解聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 李达夫 |
离任基金经理姓名 | 陶铄 |
2 新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 李达夫 | |||
任职日期 | 2014-09-03 | |||
证券从业年限 | 8 | |||
证券投资管理从业年限 | 6 | |||
过往从业经历 | 数量经济学硕士。2006年7月至2008年4月就职于东莞农商银行资金营运中心,历任交易员、研究员。2008年4月至2012年9月就职于国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2011年6月30日至2012年9月15日担任国投瑞银货币市场基金基金经理。2012年9月加入大成基金管理有限公司。2013年3月7日至2014年4月4日任大成货币市场证券投资基金。2013年3月7日起任大成现金增利货币市场基金基金经理。2013年7月17日起兼任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
121011 | 国投瑞银货币市场基金 | 2011-06-30 | 2012-09-15 | |
090005 | 大成货币市场证券投资基金 | 2013-03-07 | 2014-04-04 | |
090022 | 大成现金增利货币市场基金 | 2013-03-07 | - | |
000128 | 大成景安短融债券型证券投资基金 | 2013-07-17 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | - | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 硕士 | |||
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记 | 是 |
3 离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | 陶铄 |
离任原因 | 个人原因辞职 |
离任日期 | 2014-09-02 |
是否转任本公司其他工作岗位 | - |
是否已按规定在中国证券业协会办理变更手续 | - |
是否已按规定在中国证券业协会办理注销手续 | 是 |
4其他需要说明的事项
上述事项已按照规定在中国证券投资基金业协会办理注销及变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。
大成基金管理有限公司
2014年9月3日
大成景丰债券型证券投资基金(LOF)
变更基金经理公告
公告送出日期:2014年9月3日
1 公告基本信息
基金名称 | 大成景丰债券型证券投资基金(LOF) |
基金简称 | 大成景丰债券(LOF) |
基金主代码 | 160915 |
基金管理人名称 | 大成基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 解聘及增聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 王立 |
新任基金经理姓名 | 王磊 |
离任基金经理姓名 | 陶铄 |
2 新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 王立 | |||
任职日期 | 2014-09-03 | |||
证券从业年限 | 12 | |||
证券投资管理从业年限 | 9 | |||
过往从业经历 | 经济学硕士。曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司,曾任大成货币市场基金基金经理助理。2012年11月20日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2007年1月12日起担任大成货币市场证券投资基金基金经理。2009年5月23日起兼任大成债券投资基金基金经理。2013年2月1日起兼任大成月添利理财债券型证券投资基金基金经理。2013年7月23日起任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
090022 | 大成现金增利货币市场基金 | 2012-11-20 | 2014-04-04 | |
090005 | 大成货币市场证券投资基金 | 2007-01-12 | - | |
090002 | 大成债券投资基金 | 2009-05-23 | - | |
090021 | 大成月添利理财债券型证券投资基金 | 2013-02-01 | - | |
000152 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金 | 2013-7-23 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | - | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 硕士 | |||
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记 | 是 |
3新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 王磊 | |||
任职日期 | 2014-09-03 | |||
证券从业年限 | 10 | |||
证券投资管理从业年限 | 7 | |||
过往从业经历 | 经济学硕士。2003年5月至2012年10月曾任证券时报社公司新闻部记者、世纪证券投资银行部业务董事、国信证券经济研究所分析师及资产管理总部专户投资经理、中银基金管理有限公司专户理财部投资经理及总监(主持工作)。2012年11月加入大成基金管理有限公司。2013年6月7日起担任大成强化收益债券型证券投基金基金经理。2013年7月17日起任大成景恒保本混合型证券投资基金基金经理。2013年11月9日起任大成可转债增强债券型证券投资基金基金经理。2014年6月26日起任大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
090008 | 大成强化收益债券型证券投基金 | 2013-06-07 | - | |
090019 | 大成景恒保本混合型证券投资基金 | 2013-07-17 | - | |
090017 | 大成可转债增强债券型证券投资基金 | 2013-11-09 | - | |
000695 | 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 | 2014-06-26 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | - | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 硕士 | |||
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记 | 是 |
4 离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | 陶铄 |
离任原因 | 个人原因辞职 |
离任日期 | 2014-09-02 |
是否转任本公司其他工作岗位 | - |
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续 | - |
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续 | 是 |
5 其他需要说明的事项
上述事项已按照规定在中国证券投资基金业协会办理注销及变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。
大成基金管理有限公司
2014年9月3日