副行长辞任公告
A股证券代码:601998 A股股票简称:中信银行 编号:临2013-22
H股证券代码:998 H股股票简称:中信银行
中信银行股份有限公司
副行长辞任公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中信银行股份有限公司(“本行”)董事会宣布,董事会于近日收到本行副行长欧阳谦先生的辞呈。欧阳谦先生因工作调整辞去本行副行长职务。欧阳谦先生的辞职自送达本行董事会时生效。
欧阳谦先生兹确认,其本人与本行董事会、管理层无不同意见,亦无与其本人辞任有关的事项须提请本行股东注意。欧阳谦先生同时确认无任何针对本行正在发生或将要发生的诉讼和争议。
谨此就欧阳谦先生担任有关职务期间对本行作出的宝贵贡献深表谢意。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
二〇一三年六月十八日
A股证券代码:601998 A股股票简称:中信银行 编号:临2013-23
H股证券代码:998 H股股票简称:中信银行
中信银行股份有限公司
第三届监事会第七次会议
决议公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)第三届监事会第七次会议于2013年6月14日发出书面会议通知,2013年6月17日在北京富华大厦以现场会议形式完成表决并形成决议。会议应参会监事5名,实际参会监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于提名欧阳谦先生作为第三届监事会监事候选人的议案》。
赞成:5票 反对:0票 弃权:0票
监事会同意提名欧阳谦先生为本行第三届监事会非职工代表监事候选人,任期至第三届监事会届满时止。欧阳谦先生的简历及声明参见附件。
欧阳谦先生担任本行监事期间将根据其工作情况取得相应报酬,包括工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险金、住房公积金及年金。
监事会同意将上述议案提交本行2013年第一次临时股东大会审议并以普通决议通过。
特此公告。
中信银行股份有限公司监事会
二〇一三年六月十八日
附件1:
中信银行股份有限公司监事提名人声明
提名人中信银行股份有限公司(“中信银行”)第三届监事会现就提名欧阳谦为中信银行监事会监事候选人发表公开声明如下:
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任中信银行监事会监事候选人,提名人认为被提名人符合中信银行所适用之法律、行政法规及其他有关规定以及该公司章程规定的任职条件。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人:中信银行股份有限公司监事会
二〇一三年六月十七日
附件2:
中信银行股份有限公司监事候选人声明
依据公司章程第一百九十四条有关要求,本声明人作为中信银行股份有限公司第三届监事会监事候选人,现公开声明如下:
本人符合该公司所适用之法律、行政法规及其他有关规定以及该公司章程规定的任职条件。本人完全清楚监事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国银监会及证券监管机构、上市地证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格。本人在担任该公司监事期间,将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上市地证券交易所规定的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,履行忠实义务和勤勉义务。
声明人:欧阳谦
二〇一三年六月十七日
附件3:
中信银行股份有限公司监事候选人简历
欧阳谦先生 58岁 中国国籍
欧阳先生于1988年加入本行,至今一直为本行服务。欧阳先生自1995年7月至2013年6月担任本行副行长。自1994年4月至1995年7月,任本行行长助理。1991年欧阳博士负责本行内部风险控制系统的研究设计工作。1989年1月,欧阳博士在本行资金部工作,主要从事外汇交易、债券交易、黄金买卖等;同年9月,开始从事资产组合投资管理工作。2005年以来,欧阳博士同时担任振华财务董事长。欧阳博士为高级经济师,毕业于清华大学,获水利机械专业学士学位,后获英国曼彻斯特大学航空工程博士学位。