关于董事长离任的公告
中欧基金管理有限公司
关于董事长离任的公告
公告送出日期:2013年8月8日
1.公告基本信息
基金管理人名称 | 中欧基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》 |
高管变更类型 | 离任基金管理人董事长、代任基金管理人董事长 |
2. 代任高级管理人员的相关信息
代任高级管理人员职务 | 总经理 |
代任高级管理人员姓名 | 刘建平 |
是否经中国证监会核准取得高管任职资格 | 是 |
中国证监会核准高管任职资格的日期 | 2009年3月5日 |
任职日期 | 2013年8月6日 |
过往从业经历 | 刘建平先生,中国籍,北京大学法学硕士,16年以上证券及基金从业经验。历任北京大学助教、副科长(自1992年7月起至1996年9月),中国证券监督管理委员会基金监管部副处长(自1996年10月起至2004年6月),上投摩根基金管理有限公司督察长(自2004年6月起至2008年10月)。现任中欧基金管理有限公司总经理(自2008年10月起至今)。 |
取得的相关从业资格 | 基金从业资格、基金行业高级管理人员任职资格 |
国籍 | 中国 |
学历、学位 | 研究生学历、硕士学位 |
3.离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务 | 董事长 |
离任高级管理人员姓名 | 唐步 |
离任原因 | 任期届满 |
离任日期 | 2013年8月6日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | 转任公司监事会主席 |
4.其他需要提示的事项
上述变更事项已经2013年8月6日中欧基金管理有限公司第三届董事会2013年第二次定期会议审议通过,并将按相关法律法规向中国证监会和上海证监局报告。
中欧基金管理有限公司关于公司
董事会成员变更的公告
经中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会2013年第一次临时会议审议通过,选举窦玉明先生、Marco D’Este 先生、卢树奇先生和刘建平先生担任公司第三届董事会董事;选举David Youngson 先生、郭雳先生和周皓先生担任公司第三届董事会独立董事。唐步先生、Guido Masella 先生、陈金占先生、Barry Livett先生、肖微先生和刘桓先生由于任期届满,不再担任公司董事职务;本公司对唐步先生、Guido Masella 先生、陈金占先生、Barry Livett先生、肖微先生和刘桓先生为公司做出的贡献深表感谢!
经本公司第三届董事会2013年第二次定期会议审议通过,选举窦玉明先生为本公司董事长,Marco D’Este 先生为本公司副董事长。窦玉明先生的任职资格尚待中国证券监督管理委员会批复。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2013年8月8日
附:董事会成员简历
窦玉明先生,清华大学经济管理学院本科、硕士,美国杜兰大学MBA,中国籍。中欧基金管理有限公司拟任董事长。曾任职于君安证券有限公司、大成基金管理有限公司。历任嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理,富国基金管理有限公司总经理。
Marco D’Este 先生,意大利籍。现任中欧基金管理有限公司副董事长,意大利意联银行股份合作公司(UBI)机构银行业务部总监。历任布雷西亚农业信贷银行(CAB) 国际部总监,联合信贷银行(Unicredit) 米兰总部客户业务部客户关系管理、跨国公司信用状况管理负责人,联合信贷银行东京分行资金部经理,并曾在Credito Italiano(意大利信贷银行) 圣雷莫分行、伦敦分行、纽约分行及米兰总部工作。
卢树奇先生,中国社会科学院货币银行学专业研究生,中国籍。现任国都景瑞投资有限公司业务总监。曾任职于中国民族国际信托投资公司,中煤信托投资有限责任公司。历任国都证券有限责任公司投资部项目经理、天津营业部总经理、经纪业务总部总经理助理、证券投资部总经理助理及副总经理。
刘建平先生,北京大学法学硕士,中国籍。现任中欧基金管理有限公司总经理。历任北京大学助教、副科长,中国证券监督管理委员会基金监管部副处长,上投摩根基金管理有限公司督察长。
David Youngson先生,英国籍。现任IFM(亚洲)有限公司创办者及合伙人,英国公认会计师特许公会-资深会员及香港会计师公会会员。历任安永(中国香港特别行政区及英国伯明翰,伦敦)审计经理、副总监,赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监。
郭雳先生,美国哈佛大学(Harvard)法学硕士(国际金融法),北京大学法学博士(国际经济法),美国南美以美大学(Southern Methodist)法学硕士(国际法/比较法),中国籍。现任北京大学法学院讲师、副教授、院聘教授、院长助理。历任美国康奈尔大学(Cornell)法学院客座教授。
周皓先生,美国杜克大学经济学博士,北京大学管理学硕士学位和经济学学士,中国籍。现任清华大学五道口金融学院教授。历任美国联邦储备委员会风险分析部高级经济学家,麻省理工学院斯隆管理学院和北京大学中国经济研究中心访问教授。