关于选举职工监事的公告
证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2014-014
澳柯玛股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
根据《公司章程》及公司监事会运作需要,澳柯玛股份有限公司工会第三届第五次职工代表大会于2014年5月19日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于选举黄卫东、刘天驰同志为公司第六届监事会职工监事的议案》,同意选举黄卫东先生、刘天驰先生为公司第六届监事会职工监事(简历附后);其任期与公司第六届监事会其他各位监事的任期相同。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2014年5月21日
附简历:
黄卫东先生,生于1962年8月,工程硕士,中共党员。曾任海军青岛4406工厂科长,青岛市经委科技处副科长、科长、副处长,青岛市经委办公室副主任、主任、青岛市人民政府国有资产监督管理委员会监督工作管理处处长等职;2011年12月起任青岛澳柯玛集团总公司、澳柯玛股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席;2012年1月至今任澳柯玛股份有限公司监事会副主席。
刘天驰先生,生于1973年3月,本科学历,中共党员。1996年7月参加工作,曾任青岛澳柯玛集团总公司人力资源部部长助理、人力资源部副部长、党委政工部副部长、人力资源部部长等职;2007年1月至今任澳柯玛股份有限公司人力资源部经理;2011年4月至今任澳柯玛股份有限公司监事。
证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2014-015
澳柯玛股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决提案的情况:否
●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:否
一、 会议召开和出席情况
(一)公司2013年年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场会议召开时间为:2014年5月20日上午9:30-11:30,现场会议召开地点为:公司会议室;通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年5月20日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00,股权登记日为:2014年5月12日。
(二)出席会议的股东和代理人人数共4名(包括网络和非网络方式),所持有表决权的股份总数为297793380股,占公司有表决权股份总数的比例为43.6601%。具体如下:
出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
其中:内资股股东人数(有外资股公司适用) | 不适用 |
外资股股东人数(有外资股公司适用) | 不适用 |
所持有表决权的股份总数(股) | 297793380 |
其中:内资股股东持有股份总数(有外资股公司适用) | 不适用 |
外资股股东持有股份总数(有外资股公司适用) | 不适用 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 43.6601 |
其中:内资股股东持股占股份总数的比例(有外资股公司适用) | 不适用 |
外资股股东持股占股份总数的比例(有外资股公司适用) | 不适用 |
通过网络投票出席会议的股东人数 | 3 |
其中:内资股股东人数(有外资股公司适用) | 不适用 |
外资股股东人数(有外资股公司适用) | 不适用 |
所持有表决权的股份数(股) | 3000 |
其中:内资股股东持有股份数(有外资股公司适用) | 不适用 |
外资股股东持有股份数(有外资股公司适用) | 不适用 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 0.0004 |
其中:内资股股东持股占股份总数的比例(有外资股公司适用) | 不适用 |
外资股股东持股占股份总数的比例(有外资股公司适用) | 不适用 |
(三)本次股东大会由公司董事长李蔚先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(四)公司董事李蔚先生、张兴起先生、王英峰先生、董事候选人孙国梁先生、独立董事候选人吴尚杰先生、王爱华女士、王炬香女士出席了本次会议;公司监事会主席王言宝先生、监事会副主席黄卫东先生、监事李在岩先生、丁唯颖女士、刘天驰先生列席了本次会议;公司副总经理、董事会秘书孙武先生、总会计师、财务负责人徐玉翠女士出席了本次会议。
二、 提案审议情况
议案序号 | 议案内容 | 同意票数(股) | 同意比例(%) | 反对票数 (股) | 反对比例(%) | 弃权票数 (股) | 弃权比例 (%) | 是否通过 | |
1 | 关于公司2013年度董事会工作报告的议案 | 297793380 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 | |
2 | 关于公司2013年度监事会工作报告的议案 | 297793380 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 | |
3 | 关于公司2013年度财务决算报告的议案 | 297793380 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 | |
4 | 关于公司2013年度利润分配的预案 | 297793380 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 | |
5 | 关于公司2013年年度报告及摘要的议案 | 297793380 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 | |
6 | 关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易的议案 | 297793380 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 | |
7 | 董事会审计委员会关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构并支付其报酬的议案 | 297793380 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 | |
8 | 关于公司2014年度融资业务及担保授权的议案 | 297793380 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 | |
累积投票议案 | 同意票数(股) | 同意比例(%) | 是否通过 | ||||||
9 | 关于选举公司第六届董事会成员的议案 | ||||||||
(1) | 董事候选人 | 李 蔚 | 297790380 | 99.999 | 是 | ||||
(2) | 张兴起 | 297790380 | 99.999 | 是 | |||||
(3) | 王英峰 | 297790380 | 99.999 | 是 | |||||
(4) | 孙国梁 | 297790380 | 99.999 | 是 | |||||
(5) | 独立董事候选人 | 吴尚杰 | 297790380 | 99.999 | 是 | ||||
(6) | 王爱华 | 297790380 | 99.999 | 是 | |||||
(7) | 王炬香 | 297790380 | 99.999 | 是 | |||||
10 | 关于选举公司第六届监事会成员的议案 | ||||||||
(1) | 王言宝 | 297790380 | 99.999 | 是 | |||||
(2) | 李在岩 | 297790380 | 99.999 | 是 | |||||
(3) | 丁唯颖 | 297790380 | 99.999 | 是 |
(一)上述议案4“关于公司2013年度利润分配的预案”,分段表决结果如下:
(1)持股5%以上的股东的表决情况为:297790380股同意,0股反对,0股弃权。
(2)持股1%-5%的股东的表决情况为:0股同意,0股反对,0股弃权。
(3)持股1%以下的股东的表决情况为:3000股同意,0股反对,0股弃权。其中,单一股东持股市值50万元以上的表决情况为:0股同意,0股反对,0股弃权;单一股东持股市值50万元以下的表决情况为:3000股同意,0股反对,0股弃权。
(二)上述除议案4以外其他议案,按持股5%分段表决的结果如下:
议案序号 | 议案内容 | 持股5%以上的股东 | 持股5%以下的股东 | |||||||||
同意票数(股) | 反对票数(股) | 弃权票数(股) | 同意票数(股) | 反对票数(股) | 弃权票数(股) | |||||||
1 | 关于公司2013年度董事会工作报告的议案 | 297790380 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | |||||
2 | 关于公司2013年度监事会工作报告的议案 | 297790380 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | |||||
3 | 关于公司2013年度财务决算报告的议案 | 297790380 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | |||||
5 | 关于公司2013年年度报告及摘要的议案 | 297790380 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | |||||
6 | 关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易的议案 | 297790380 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | |||||
7 | 董事会审计委员会关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构并支付其报酬的议案 | 297790380 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | |||||
8 | 关于公司2014年度融资业务及担保授权的议案 | 297790380 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | |||||
累积投票议案 | 表决结果 | |||||||||||
9 | 关于选举公司第六届董事会成员的议案 | 持股5%以上的股东 | 持股5%以下的股东 | |||||||||
(1) | 董事候选人 | 李 蔚 | 同意股数 | 297790380 | 同意股数 | 0 | ||||||
(2) | 张兴起 | 同意股数 | 297790380 | 同意股数 | 0 | |||||||
(3) | 王英峰 | 同意股数 | 297790380 | 同意股数 | 0 | |||||||
(4) | 孙国梁 | 同意股数 | 297790380 | 同意股数 | 0 | |||||||
(5) | 独立董事候选人 | 吴尚杰 | 同意股数 | 297790380 | 同意股数 | 0 | ||||||
(6) | 王爱华 | 同意股数 | 297790380 | 同意股数 | 0 | |||||||
(7) | 王炬香 | 同意股数 | 297790380 | 同意股数 | 0 | |||||||
10 | 关于选举公司第六届监事会成员的议案 | 持股5%以上的股东 | 持股5%以下的股东 | |||||||||
(1) | 监事候选人 | 王言宝 | 同意股数 | 297790380 | 同意股数 | 0 | ||||||
(2) | 李在岩 | 同意股数 | 297790380 | 同意股数 | 0 | |||||||
(3) | 丁唯颖 | 同意股数 | 297790380 | 同意股数 | 0 |
另外,本次股东大会还听取了公司独立董事2013年度述职报告。
三、律师见证情况
本次股东大会,北京市康达律师事务所张力律师、石志远律师出席见证并出具法律意见书,“本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、其他规范性文件以及公司《章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。”
四、备查文件目录
1、澳柯玛股份有限公司2013年年度股东大会会议决议;
2、北京市康达律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2014年5月21日
证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2014-016
澳柯玛股份有限公司
六届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
澳柯玛股份有限公司六届一次董事会会议通知于2014年5月16日以书面、电子邮件等方式发送给各位董事、监事;会议于2014年5月20日在公司会议室召开,应到董事7人,实到董事7人;本次会议由公司董事长李蔚先生主持,公司监事、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次董事会会议审议情况
会议经审议,通过如下决议:
第一项、 审议通过《关于选举李蔚先生为公司董事长的议案》,7票同意,0票反对,0票弃权;
第二项、 审议通过《关于聘任张兴起先生为公司总经理的议案》,7票同意,0票反对,0票弃权;
第三项、 审议通过《关于聘任孙武先生为公司董事会秘书的议案》,7票同意,0票反对,0票弃权;
第四项、 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人和总会计师的议案》,7票同意,0票反对,0票弃权;
同意聘任张斌先生、唐兴运先生、孙武先生和王英峰先生为公司副总经理,聘任徐玉翠女士为公司财务负责人、总会计师。
第五项、 审议通过《关于聘任季修宪先生为公司证券事务代表的议案》,7票同意,0票反对,0票弃权;
第六项、 审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》,7票同意,0票反对,0票弃权;
同意选举李蔚董事、张兴起董事、吴尚杰独立董事、王炬香独立董事为战略委员会成员,李蔚董事为战略委员会主任委员;
选举李蔚董事、张兴起董事、吴尚杰独立董事、王爱华独立董事为提名委员会成员,吴尚杰独立董事为提名委员会主任委员;
选举张兴起董事、王英峰董事、王炬香独立董事、吴尚杰独立董事为薪酬与考核委员会成员,王炬香独立董事为薪酬与考核委员会主任委员;
选举王爱华独立董事、吴尚杰独立董事、王英峰董事为审计委员会成员,王爱华独立董事为审计委员会主任委员。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2014年5月21日
附简历:
李蔚先生,生于1969年1月,汉族,博士研究生学历,中共党员,经济师。曾任职于青岛市税务局涉外处,青岛市税务局对外分局,青岛市企业发展投资公司投资处;1999年12月至2001年2月任青岛市担保中心副主任;2001年2月至2008年2月任青岛市企业发展投资有限公司副总经理;现任澳柯玛股份有限公司党委书记、董事长,青岛澳柯玛集团总公司党委书记、董事长,青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司董事,青岛市企业发展投资有限公司董事等职。
张兴起先生,生于1971年1月,汉族,南开大学EMBA,中共党员,高级工程师。曾任职于青岛澳柯玛电器公司设计科;1996年1月至2000年2月任青岛扎努西-澳柯玛冷冻设备有限公司生产部经理、工会主席;2000年2月至2002年2月任青岛澳柯玛—开利冷冻设备有限公司生产经理、EH&S经理、工会主席;2002年2月至2005年8月任青岛澳柯玛集团总公司经济运行部部长、总裁助理;2005年8月至2007年9月任青岛澳柯玛集团总公司副总裁;2012年6月起任青岛澳柯玛集团总公司总经理兼党委副书记;2006年1月至今任澳柯玛股份有限公司董事、总经理,兼任党委副书记。
孙武先生,生于1970年10月,汉族,南开大学工商管理硕士,中国人民大学经济学学士,中共党员,经济师。曾任青岛澳柯玛电器公司总调度室实习调度、总装二车间副主任、青岛澳柯玛集团总公司市场监督信息处负责人、证券投资处副处长、青岛澳柯玛集团销售公司业务部副经理、澳柯玛股份有限公司总经理办公室主任;1998年12月至今任澳柯玛股份有限公司董事会秘书;2004年5月至2008年3月兼任澳柯玛股份有限公司党委副书记、工会主席;2006年7月至2008年9月兼任青岛澳海生物有限公司董事长;2004年6月至今任澳柯玛股份有限公司副总经理;2013年12月起兼任内蒙古自治区扎鲁特旗太平山矿业有限责任公司董事。
张斌先生,生于1971年1月,汉族,本科学历,中共党员,工程师。曾任职于青岛澳柯玛电器公司设计科、澳柯玛股份有限公司技术中心、品管部;2003年11月至今任澳柯玛股份有限公司副总经理;2011年12月起兼任澳柯玛股份有限公司生活电器事业部总经理。
唐兴运先生,生于1957年4月,汉族,东方高级决策管理学院管理专业硕士,中共党员,经济师。曾任职于青岛刺绣厂,青岛市土产畜产进出口公司,AMERICA X&Y IMP/EXP INC.,AMERICA SEAWILL IMP/EXP INC.;2002至2005年任青岛澳柯玛进出口有限公司副总经理,2006年9月至2011年12月任青岛澳柯玛商务有限公司董事长;现任澳柯玛股份有限公司副总经理、青岛澳柯玛进出口有限公司总经理。
王英峰先生,生于1973年2月,汉族,南开大学EMBA,中共党员,会计师。2002年2月至2005年10月任澳柯玛股份有限公司财务部经理;2005年10月至2009年4月任澳柯玛股份有限公司总会计师;2008年4月至2010年8月任澳柯玛股份有限公司财务负责人;2006年12月至今任澳柯玛股份有限公司董事;2007年8月至今任澳柯玛股份有限公司副总经理。
徐玉翠女士,生于1971年3月,汉族,本科学历,中共党员,高级会计师。曾任职于青岛澳柯玛电器公司财务处、投资管理处、青岛澳柯玛集团总公司会计核算管理、财务管理部、会计管理部,青岛澳柯玛集团商用机械厂;2002年8月至2007年3月任青岛澳柯玛新能源技术有限公司常务副总经理兼财务总监;2007年4月至2009年4月任澳柯玛股份有限公司副总会计师兼青岛澳柯玛商务有限公司财务总监;2009年4月至今任澳柯玛股份有限公司总会计师,2009年4月至2012年3月兼任澳柯玛股份有限公司财务部经理,2010年8月至今任澳柯玛股份有限公司财务负责人。
证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2014-017
澳柯玛股份有限公司
六届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、本次监事会会议召开情况
澳柯玛股份有限公司六届一次监事会会议通知于2014年5月16日以书面、电子邮件等方式发送给各位监事,会议于2014年5月20日在公司会议室召开,应到监事5人,实到5人,会议由公司监事会主席王言宝先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次监事会会议审议情况
会议经审议,通过如下决议:
1、审议通过《关于选举王言宝先生为公司监事会主席的议案》,5票同意,0票反对,0票弃权;
2、审议通过《关于选举黄卫东先生为公司监事会副主席的议案》,5票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2014年5月21日
附简历:
王言宝先生,生于1955年3月,大学学历,中共党员。曾任青岛市崂山区流亭镇镇长,中共崂山区委常委、办公室主任,青岛市崂山区财政局局长,青岛市城阳区政法委书记、区委常委、副区长,青岛市国有资产监督管理办公室副主任,青岛市国资委副主任、党委副书记等职;2007年7月至今任青岛市直企业监事会主席;2008年4月起任青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司监事会主席、青岛交运集团公司监事会主席、青岛澳柯玛集团总公司监事会主席;2009年12月起任青岛海创开发建设投资有限公司监事会主席;2008年6月至今任澳柯玛股份有限公司监事会主席。
黄卫东先生,生于1962年8月,工程硕士,中共党员。曾任海军青岛4406工厂科长,青岛市经委科技处副科长、科长、副处长,青岛市经委办公室副主任、主任、青岛市人民政府国有资产监督管理委员会监督工作管理处处长等职;2011年12月起任青岛澳柯玛集团总公司、澳柯玛股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席;2012年1月至今任澳柯玛股份有限公司监事会副主席。