嘉实多利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
嘉实多利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2011年2月9日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实多利分级债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011]180号)核准进行募集。本基金基金合同于2011年3月23日起生效,自该日起基金管理人正式开始管理本基金。
重要提示
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年3月23日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1.基本情况
■
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。
(二)主要人员情况
1.基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限责任公司董事。
赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。
朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。
高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。
Jonathan Paul Eilbeck先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任Sena Consulting公司咨询顾问,JP Morgan固定收益亚太区CFO、COO,JP Morgan Chase固定收益亚太区CFO、COO,德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008年至今任德意志银行资产管理全球首席运营官。
韩家乐先生,董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,担任北京德恒有限责任公司总经理;2001年11月至今,担任立信投资有限责任公司董事长。
王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。
汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。
王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年12月起担任中央财经大学商学院院长兼MBA教育中心主任。
张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监;光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经理;大成基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。
龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。
曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。
经雷先生,总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特许金融分析师(CFA)。1998年到2008在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资总监及资产管理中心负责人。2013年10月份起在嘉实基金管理有限公司担任董事总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官。
宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。
王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。
邵健先生,副总经理,硕士研究生。历任国泰证券行业研究员,国泰君安证券行业研究部副经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。
李松林先生,副总经理,工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证券金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。
2、基金经理
(1)现任基金经理
王茜女士,武汉大学工商管理硕士,15年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理,2002年7月至2002年8月任职于中信证券股份有限公司固定收益部,2002年9月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司,2003年10月25日至2008年11月7日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,2005年12月12日至2008年11月7日任长盛货币市场基金基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司,现任公司固定收益业务体系配置策略组组长。2017年8月23日至2017年11月9日任嘉实新添丰定期混合基金经理。22009年2月13日至今任嘉实多元收益债券基金基金经理。2015年7月13日至今任嘉实新机遇混合发起式基金经理。2015年11月27日至今任嘉实新起点混合基金经理。2016年3月14日至今任嘉实新起航混合基金经理。2017年8月24日至今任嘉实致博纯债债券基金经理。2011年3月23日至今任本基金基金经理。
(2)历任基金经理:本基金无历任基金经理。
3、债券投资决策委员会
债券投资决策委员会的成员包括:公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生、固定收益体系策略组组长王茜女士、万晓西先生、胡永青先生、以及养老金固收投资组长王怀震先生。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人概况
1、基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:252.20亿元
法定代表人:李建红
行长:田惠宇
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
电话:0755—83199084
传真:0755—83195201
资产托管部信息披露负责人:张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2017年12月31日,本集团总资产62,976.38亿元人民币,高级法下资本充足率15.48%,权重法下资本充足率12.66%。
2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室5个职能处室,现有员工76人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获奖项国内托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理【金贝奖】“最佳资产托管银行” ;2017年6月再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”, “全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”,进一步扩大我行托管业务在国际资管和托管业界的影响力。
(二)主要人员情况
李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014年7月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。
田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。
王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991年至1995年,在中国科技国际信托投资公司工作;1995年6月至2001年10月,历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理;2001年10月至2006年3月,历任北京分行行长助理、副行长;2006年3月至2008年6月,任北京分行党委书记、副行长(主持工作);2008年6月至2012年6月,任北京分行行长、党委书记;2012年6月至2013年11月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记;2013年11月至2014年12月,任招商银行总行行长助理;2015年1月起担任本行副行长;2016年11月起兼任本行董事会秘书。
姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。
(三)基金托管业务经营情况
截至2017年12月31日,招商银行股份有限公司累计托管335只开放式基金。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1.直销机构
(1)嘉实基金管理有限公司直销中心
■
(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
■
(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司
■
(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
■
(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司
■
(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
■
(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司
■
(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
■
(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司
■
2.代销机构
(1) 中国工商银行股份有限公司
■
(2) 中国农业银行股份有限公司
■
(3) 中国银行股份有限公司
■
(4) 交通银行股份有限公司
■
(5) 招商银行股份有限公司
■
(6) 中信银行股份有限公司
■
(7) 上海浦东发展银行股份有限公司
■
(8) 中国光大银行股份有限公司
■
(9) 中国民生银行股份有限公司
■
(10) 华夏银行股份有限公司
■
(11) 平安银行股份有限公司
■
(12) 宁波银行股份有限公司
■
(13) 上海农村商业银行股份有限公司
■
(14) 浙商银行股份有限公司
■
(15) 东莞银行股份有限公司
■
(16) 杭州银行股份有限公司
■
(17) 温州银行股份有限公司
■
(18) 江苏银行股份有限公司
■
(19) 乌鲁木齐商业银行股份有限公司
■
(20) 江苏江南农村商业银行股份有限公司
■
(21) 泉州银行股份有限公司
■
(22) 天相投资顾问有限公司
■
(23) 和讯信息科技有限公司
■
(24) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
■
(25) 深圳众禄基金销售股份有限公司
■
(26) 上海天天基金销售有限责任公司
■
(27) 上海好买基金销售有限公司
■
(28) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
■
(29) 浙江同花顺基金销售有限公司
■
(30) 北京展恒基金销售股份有限公司
■
(31) 上海利得基金销售有限公司
■
(32) 嘉实财富管理有限公司
■
(33) 北京创金启富投资管理有限公司
■
(34) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
■
(35) 南京苏宁基金销售有限公司
■
(36) 众升财富(北京)基金销售有限公司
■
(37) 深圳腾元基金销售有限公司
■
(38) 北京广源达信基金销售有限公司
■
(39) 上海大智慧基金销售有限公司
■
(40) 济安财富(北京)资本管理有限公司
■
(41) 上海联泰资产管理有限公司
■
(42) 上海汇付金融服务有限公司
■
(43) 北京虹点基金销售有限公司
■
(44) 上海陆金所基金销售有限公司
■
(45) 大泰金石基金销售有限公司
■
(46) 珠海盈米财富管理有限公司
■
(47) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
■
(48) 中民财富基金销售(上海)有限公司
■
(49) 上海华夏财富投资管理有限公司
■
(50) 国泰君安证券股份有限公司
■
(51) 中信建投证券股份有限公司
■
(52) 国信证券股份有限公司
■
(53) 招商证券股份有限公司
■
(54) 广发证券股份有限公司
■
(55) 中信证券股份有限公司
■
(56) 中国银河证券股份有限公司
■
(57) 海通证券股份有限公司
■
(58) 申万宏源证券有限公司
■
(59) 安信证券股份有限公司
■
(60) 华泰证券股份有限公司
■
(61) 中信证券(山东)有限责任公司
■
(62) 中国中投证券有限责任公司
■
(63) 兴业证券股份有限公司
■
(64) 东方证券股份有限公司
■
(65) 方正证券股份有限公司
■
(66) 长城证券股份有限公司
■
(67) 光大证券股份有限公司
■
(68) 广州证券股份有限公司
■
(69) 东北证券股份有限公司
■
(70) 华安证券股份有限公司
■
(71) 财富证券有限责任公司
■
(72) 申万宏源西部证券有限公司
■
(73) 中泰证券股份有限公司
■
(74) 世纪证券有限责任公司
■
(75) 第一创业证券股份有限公司
■
(76) 中航证券有限公司
■
(77) 华福证券有限责任公司
■
(78) 中国国际金融有限公司
■
(79) 联讯证券股份有限公司
■
(80) 英大证券有限责任公司
■
(81) 宏信证券有限责任公司
■
(82) 东海期货有限责任公司
■
(83) 长江证券股份有限公司
■
(84) 西南证券股份有限公司
■
(85) 湘财证券股份有限公司
■
(86) 万联证券有限责任公司
■
(87) 民生证券股份有限公司
■
(88) 国元证券股份有限公司
■
(89) 渤海证券股份有限公司
■
(90) 山西证券股份有限公司
■
(91) 东兴证券股份有限公司
■
(92) 东吴证券股份有限公司
■
(93) 信达证券股份有限公司
■
(94) 南京证券股份有限公司
■
(95) 上海证券有限责任公司
■
(96) 新时代证券股份有限公司
■
(97) 大同证券有限责任公司
■
(98) 国联证券股份有限公司
■
(99) 浙商证券有限责任公司
■
(100) 平安证券股份有限公司
■
(101) 东莞证券股份有限公司
■
(102) 中原证券股份有限公司
■
(103) 国都证券股份有限公司
■
(104) 东海证券股份有限公司
■
(105) 中银国际证券有限责任公司
■
(106) 恒泰证券股份有限公司
■
(107) 国盛证券有限责任公司
■
(108) 金元证券股份有限公司
■
(109) 德邦证券有限责任公司
■
(110) 西部证券股份有限公司
■
(111) 华龙证券有限责任公司
■
(112) 财通证券有限责任公司
■
(下转115版)
(2018年第1号)
基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人: 招商银行股份有限公司