诚邦生态环境股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
证券代码:603316 证券简称:诚邦股份 公告编号:2020-041
诚邦生态环境股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月23日召开了第三届董事会第十九次会议,会议审议并通过了《关于聘任李军先生为公司副总裁的议案》,现将相关情况公告如下:
一、关于聘任公司副总裁的情况
根据公司战略发展规划和业务管理的需要,经公司总裁提名,拟聘任李军先生为公司副总裁,经公司董事会提名委员会审核,李军先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会、上海证券交易所的相关规定,不存在不得提名为高级管理人员的情形。
公司董事会一致同意,聘任李军先生为公司副总裁,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。李军先生的简历见附件。
公司独立董事对本次高管聘任事项发表了同意的独立意见。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议;
2、诚邦生态环境股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立董事意见。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司
董事会
2020年7月24日
附件:
李军先生简历如下:
李军,男,1980年4月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,无永久境外居留权。2003年7月至2005年5月任浙江东方市政园林工程有限公司工程部施工员,2005年6月至2007年9月任浙江东方市政园林工程有限公司工程部项目经理,2007年10月至2012年9月任浙江东方市政园林工程有限公司结算部经理,2012年9月至2018年3月任诚邦生态环境股份有限公司成本控制中心经理,2018年3月起任诚邦生态环境股份有限公司总裁助理,2012年9月至2020年7月任诚邦生态环境股份有限公司监事。
证券代码:603316 证券简称:诚邦股份 公告编号:2020-042
诚邦生态环境股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2020年7月20日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料,并于2020年7月23日以现场会议方式在杭州市之江路599号公司会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由公司监事钱波主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举诚邦生态环境股份有限公司第三届监事会主席的议案》。与会监事一致同意选举钱波女士为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。钱波女士简历详见附件。
表决结果:表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
监事会审议表决后一致通过该议案。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司
监事会
2020年7月24日
附件:钱波女士简历
钱波,女,1981年6月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,杭州市发改委PPP专家,政府采购评标专家,无永久境外居留权。2000年至2012年9月在任浙江东方市政园林工程有限公司经营部经理。2012年9月至2018年4月任诚邦生态环境股份有限公司营销中心副主任,2018年5月至今任诚邦生态环境股份有限公司经营管理中心总监,2012年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司监事。
证券代码:603316 证券简称:诚邦股份 公告编号:2020-043
诚邦生态环境股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、选举监事会主席审议情况
诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月23日召开第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于选举诚邦生态环境股份有限公司第三届监事会主席的议案》,全体监事一致同意选举钱波女士为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。钱波女士简历详见附件。
二、备查文件
1、诚邦生态环境股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司
监事会
2020年7月24日
附件:钱波女士简历
钱波,女,1981年6月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,杭州市发改委PPP专家,政府采购评标专家,无永久境外居留权。2000年至2012年9月在任浙江东方市政园林工程有限公司经营部经理。2012年9月至2018年4月任诚邦生态环境股份有限公司营销中心副主任,2018年5月至今任诚邦生态环境股份有限公司经营管理中心总监,2012年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司监事。