2012年度股东大会决议公告
证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号: 临2013-013
太原重工股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决提案的情况,否。
●本次会议是否有变更前次股东大会决议的情况,否。
一、会议召开和出席情况
(一)太原重工股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月16日上午在公司会议室召开。
(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况如下:
出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
所持有表决权的股份总数(股) | 894,171,477 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 36.9 |
(三)本次大会采取现场投票表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由本公司董事长王创民先生主持。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席8人;公司在任监事5人,出席5人;董事会秘书出席会议。
二、提案审议情况
表决的结果 单位:股
议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比 例 (%) | 反 对 票 数 | 反对比 例 (%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 是否通过 |
1 | 2012年董事会工作报告 | 894,171,477 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
2 | 2012年监事会工作报告 | 894,171,477 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
3 | 公司2012年年度报告 | 894,171,477 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
4 | 关于2012年度利润分配和资本公积金转增股本的议案 | 894,171,477 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
5 | 关于预计公司2013年日常关联交易的议案 | 33,103,752 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
6 | 关于续聘致同会计师事务所的议案 | 894,171,477 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
7 | 关于设立太原重工轨道交通设备有限公司的议案 | 894,171,477 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
8 | 关于太重(天津)滨海重型机械有限公司增加注册资本的议案 | 894,171,477 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
9 | 关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案 | 通过 | ||||||
① | 王创民 | 893,926,434 | 99.97 | 245,043 | 0.03 | 0 | 0 | 通过 |
② | 张志德 | 893,926,434 | 99.97 | 245,043 | 0.03 | 0 | 0 | 通过 |
③ | 张玉牛 | 893,926,434 | 99.97 | 245,043 | 0.03 | 0 | 0 | 通过 |
④ | 介志华 | 893,926,434 | 99.97 | 245,043 | 0.03 | 0 | 0 | 通过 |
⑤ | 王吉生 | 893,926,434 | 99.97 | 245,043 | 0.03 | 0 | 0 | 通过 |
⑥ | 范卫民 | 893,926,434 | 99.97 | 245,043 | 0.03 | 0 | 0 | 通过 |
⑦ | 张崇慧 | 894,171,477 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
⑧ | 李镜 | 894,171,477 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
⑨ | 李玉敏 | 894,171,477 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
⑩ | 独立董事的报酬 | 894,171,477 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
10 | 关于公司监事会换届的议案 | 通过 | ||||||
① | 丁永平 | 894,171,477 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
② | 范小平 | 894,171,477 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
③ | 罗爱民 | 894,171,477 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
注:1、新当选的3名股东代表监事与2名职工代表监事沈志元、汝学斌组成公司第六届监事会。
2、关联股东回避表决关联交易议案并不计入参加表决股份总数。
三、律师见证情况
本次股东大会由山西德为律师事务所律师管晋宏现场见证并发表法律意见认为:公司本次大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,所通过的议案合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
2013年6月18日
附:职工代表监事简历
沈志元先生,1962年10月出生,1980年9月参加工作,大学本科学历;曾任太重(集团)有限公司机电设备修理公司工部副主任,太原重工钢轮公司副经理、轮轴公司副经理。现任太原重工轨道交通设备有限公司党委书记、副经理,本公司监事。
汝学斌先生,1965年4月出生,1986年7月参加工作,大学本科学历、工程硕士,高级工程师;曾任太重(集团)有限公司轧锻设备厂工部副主任、主任、副厂长,太原重工轧锻设备分公司副经理,太原重工质量部副部长。现任太原重工齿轮传动分公司党委书记、副经理,本公司监事。
证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号: 临2013-014
太原重工股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原重工股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年6月16日在公司召开,应到会董事9名,实到会董事8名。会议审议并经过投票表决,一致通过如下决议:
一、选举王创民为公司董事长。
二、选举张玉牛、王吉生为公司副董事长。
三、通过关于董事会各专门委员会组成人员的议案
1、战略委员会成员:王创民、张志德、范卫民,王创民为主任委员。
2、审计委员会成员:李玉敏、张崇慧、介志华,李玉敏为主任委员。
3、提名委员会成员:李镜、王创民、李玉敏,李镜为主任委员。
4、薪酬与考核委员会成员:张崇慧、张志德、李镜,张崇慧为主任委员。
四、通过关于公司高级管理人员换届的议案
决定继续聘任范卫民为公司总经理、李迎魁为公司董事会秘书、郑建国为公司总工程师,李迎魁、李富奎、吴文明为公司副总经理,周俊峰为公司财务总监。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
2013年6月18日
附:人员简历
范卫民先生, 1963年2月出生, 1985年7月毕业于陕西机械学院, 1985年8月参加工作,高级工程师;历任太重集团技术质量部副部长、部长,太原重工减速机分公司经理、齿轮传动分公司经理,榆次液压集团有限公司副董事长、总经理,太重集团榆次液压工业有限公司总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事、太原重工董事、总经理。
郑建国先生,1958年6月出生,1975年4月参加工作, 1982年5月毕业于太原重型机械学院,高级工程师;曾任太重集团设计院轧钢室副主任、太重集团矫正机厂副厂长、轧钢锻压设备部副部长兼矫正机厂厂长,太原重工轧钢锻压设备分公司经理、党委副书记,太重集团副总工程师、太原重工副总工程师。现任本公司总工程师。
李迎魁先生,1963年7月出生,1985年毕业于沈阳建筑工程学院,高级工程师;曾任太重(集团)有限公司技术质量部科长;太重(集团)有限公司企业规划部副部长、本公司董事。现任本公司董事会秘书、副总经理。
李富奎先生,1965年10月出生,1987年7月毕业于吉林工业大学,高级经济师;曾任太重(集团)有限公司生产处科长、生产安全部副部长、工具模具分公司经理、太原重工轧锻设备分公司副经理兼轧锻设备厂厂长。现任本公司副总经理。
吴文明先生,1959年11月出生,1982年8月毕业于合肥工业大学,高级工程师;曾任太重(集团)有限公司研究所高级工程师、起重煤气设备部部长助理、经营销售部副部长兼起重煤气设备部副部长,太原重工起重机分公司副经理。现任本公司副总经理。
周俊峰先生, 1973年1月出生,1994年8月参加工作, 大学本科学历,会计师;历任太重集团铸锻公司财务部长、副经理,太重集团财务部副部长,太原重工财务部副部长。现任太原重工财务总监、财务部部长。
其他人员的简历已在2013年5月8日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》的太原重工股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告中披露。
证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号: 临2013-015
太原重工股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原重工股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年6月
16日在公司召开,应到会监事5名,实际到会监事5名。会议审议并经过投票表决,一致通过如下决议:
选举丁永平为公司监事会主席。
特此公告。
太原重工股份有限公司监事会
2013年6月18日
附:人员简历
丁永平先生,1968年9月出生,1992年7月毕业于山西师范大学,1992年7月参加工作,高级政工师;曾任山西省五寨师范学校教师,山西科技出版社编辑,山西省新闻出版局人事处干事,中共山西省委办公厅正处级秘书,中国机械设备工程股份有限公司副总裁(挂职)。现任太原重型机械集团
有限公司党委副书记,本公司监事会主席。