云南文山电力股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
股票代码:600995 股票简称:文山电力编号:临2018-01
云南文山电力股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议通知于2018年1月10日以电子邮件方式发出,会议于2018年1月15日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,本次会议合法、有效。
会议形成如下决议:
以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《云南文山电力股份有限公司关于调整公司经营班子部分成员的议案》。
根据工作需要,公司董事会同意聘任骆东同志担任公司总经理并辞去公司副总经理(主持工作)职务;同意李建刚同志辞去公司副总经理职务,同意聘任卢星盛同志担任公司副总经理。内容详见《云南文山电力股份有限公司关于调整公司经营班子部分成员的公告》(临2018-02)。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2018年1月16日
股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2018-02
云南文山电力股份有限公司
关于调整公司经营班子部分成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期,云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司副总经理李建刚同志的书面辞职报告,李建刚同志提请辞去现任公司副总经理职务。
根据工作需要,公司对经营班子部分成员的职务进行了调整。根据《公司法》《公司章程》《公司董事会提名委员会工作细则》和《公司董事会议事规则》等有关规定,结合工作需要和公司实际,经公司董事会提名委员会对公司总经理候选人骆东同志和公司副总经理候选人卢星盛同志的任职资格和能力进行了审核和提名,推荐骆东同志任公司总经理,推荐卢星盛同志任公司副总经理,并提请公司董事会审议。
2018年1月15日,公司召开了第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《云南文山电力股份有限公司关于调整公司经营班子部分成员的议案》,公司董事会同意聘任骆东同志担任公司总经理并辞去公司副总经理(主持工作)职务;同意李建刚同志辞去公司副总经理职务,同意聘任卢星盛同志担任公司副总经理。
骆东同志简历和卢星盛同志简历见附件。
李建刚同志在担任公司副总经理期间,勤勉尽责工作,为公司的改革和发展发挥了积极的作用,公司董事会对李建刚同志为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!李建刚同志辞去公司副总经理职务后,继续在公司担任副调研员职务。
公司独立董事对公司调整经营班子部分成员事项发表了如下独立意见:
结合工作需要,骆东同志向公司董事会提请辞去副总经理(主持工作)职务,李建刚同志向公司董事会提请辞去副总经理职务。根据公司发展和工作需要,经公司董事会提名委员会审查和推荐,公司董事会聘任骆东同志担任公司总经理,聘任卢星盛同志担任公司副总经理。我们已充分了解总经理候选人、副总经理候选人的教育背景、工作经历和专业素养等情况。骆东同志多年从事公司治理、电力体制改革、企业发展战略规划、企业经营管理等工作,具备丰富的公司经营运作的工作经验,具备担任公司总经理的任职资格和能力;卢星盛同志多年从事电力企业运营、电力市场开拓、电网规划建设等工作,具备丰富的电力企业经营工作经验,具备担任公司副总经理的任职资格和能力。上述候选人不存在《公司法》第146条、第148条所述的任何一种情形;候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次公司经营班子候选人的提名、推荐、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们同意本次公司调整经营班子部分成员的事项,同意公司董事会聘任骆东同志担任公司总经理,聘任卢星盛同志担任公司副总经理。
独立董事:黄聿邦、田育南、杨勇、孙士云
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2018年1月16日
附件1:
骆东同志简历
骆东,男,回族,1970年4月出生,广东惠州人,大学本科学历,硕士学位,1992年7月参加工作,2009年6月加入中国共产党,高级经济师,现任云南文山电力股份有限公司董事、党委书记、总经理。
主要学习及工作经历
1988.09-1992.07 天津大学管理信息系统专业读大学本科;1992.07-2001.12 云南省电力设计院计划经营科计划专责;2002.01-2003.06 云电控股(集团)有限公司战略计划部经营计划主办;2003.06-2005.03 历任云南马龙产业集团股份有限公司计划发展部项目投资科科长、主任助理、副主任;2005.03-2017.05 历任云南电网公司战略计划部、体改办、企业管理部战略研究主管,企业发展与管理研究中心体改与政策研究主管,企业管理部企业管理主管、企业管理科科长,办公室副主任、云南电网有限责任公司党组秘书、云南电网有限责任公司董事会秘书(2005.02-2007.12 云南大学攻读工商管理硕士学位;2006.07-2007.04 借国家电力体制改革领导小组办公室工作);2017.05-2018.01历任云南文山电力股份有限公司副总经理(主持工作)、党委副书记(主持工作)、董事、党委书记;2018.01 至今 云南文山电力股份有限公司董事、党委书记、总经理
附件2:
卢星盛同志简历
卢星盛,男,壮族,1965年9月出生,云南富宁人,研究生学历,硕士学位,1985年7月参加工作,工程师,现任云南文山电力股份有限公司副总经理。
主要学习及工作经历
1985.07-1996.03历任富宁县电力公司专责、木垢电站副站长、副经理、经理;1996.04-1996.12 富宁县水利水电局副局长兼电力公司经理;1997.01-1997.10 富宁县计划委员会副主任;1997.11-1997.12 文山州电力公司副经理;1997.12-2012.06 云南文山电力股份有限公司副总经理(1998.12-2001.12 亚洲(澳门)国际公开大学攻读工商管理硕士学位);2012.06-2018.01 云南电网有限责任公司文山供电局副局长;2018.01 至今云南文山电力股份有限公司副总经理